Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Alexandre Costa de Freitas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006649, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Renato Willian Pereira, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário do Instituto de Geociências , durante o período de férias do titular Aliemar Caetano de Souza, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Atribui à Professora Fernanda Leite Ribeiro Coodenadora Adjunta do Sistema de Boblotecas da UnB, a função de direção da Biblioteca Central, em estrita colaboralçao com o Coordenador do Sistema.
Designa o Escriturário Marcos Robério Rodrigues Vieira para responder pela Secretaria do Departamento de Comunicação da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa a senhora Rosa Ferreira da Silva para executora do Convênio celebrado entre a FUB e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO, que tem por objetivo a concessão de bolsa de complementação educacional a estudantes selecionados dentre os matriculadosnum dos últimos períodos dos cursos de Graduação.
Designa Comissão, composta por Zairo Eira Garcia Vieira, Adalberto Correa Café, Aluizio Rosa Prata, Jorge Enrique Howard Belaresque e Alberto Raick, para elaborar anteprojeto de regulamentação do Programa de Residencia Medica na UnB.
Designa o professor João Batista Pinheiro Cabral para exercer a função de representante do Departamento de Geografia e História junto à Congregação de Carreira dos cursos de Pós Graduação do Instituto de Expressão e Comunicação.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Moysés Jacob Mandel de Adjunto 3 para Titular.
Extingue nos centros de custos relacionados, os seguintes cargos: APC-0124: 01 vaga de Supervisor Administrativo II-1; AAE-0141: 01 vaga de Escriturário II-3; BCE-0183: 01 vaga de Bibliotecario I-1 e 01 vaga de Escriturário II-3; IBD-120l: 01 vaga de Desenhista 1; VEG-1228: 01 vaga de Auxiliar de Serviços Gerais 3; MDE-1724: 01 vaga de Escriturário II-3; DAA-2101: 01 vaga de Auxiliar de Processamento 2 e vaga de Auxiliar de Processamento 3; COP-2l43: 01 vaga de Escriturário II-3; SPP-2445: 1 vaga de Vigilante 2. Cria nos Centros de Custo relacionados, os seguintes cargos: APC-0124: 01 (uma) vaga de Supervisor Administrativo II-2; AAE-0141: 01 vaga de Escriturário II-4; BCE-0183: 01 vaga de Bibliotecário I-2 e 01 vaga de Escriturário II-4; IBD-1201: 01 (uma) vaga de Desenhista 2; VEG-1228: 01 (uma) vaga de Auxiliar de Serviços Gerais 4; MDE-1724 : 01 vaga de Escriturário II-4; DAA-2101: 01 vaga de Auxiliar de Processamento 3 e uma vaga de Auxiliar de Processamento 4; COP-2143: 01 vaga de Escriturário II-4; SPP-2445: uma vaga de Vigilante 3.
Contrata a Sra. Sônia Caltabiano Neves como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento do Professor Antônio Vinícius Soares Rocha.
Designa o Professor Lincoln da Silva Gimenes para exercer a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa Maria de Fátima Borges Burgos da função de Secretária do Departamento de Artes Cênicas e designa Ivone da Silva Alves para essa função.
Designa o servidor Antonio Manoel Dias Henriques para a função de Diretor da Faculdade de Tecnologia.
AItera o regime de trabalho do servidor Yves ChaLoult, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Sociologia, de Tempo Parcial (TP-20) para Dedicação Exclusiva (DE).
Retifica o Ato da Reitoria nº 0232/1995 que concedeu aposentadoria ao servidor Severino Soares Aguiar.
Procede à progressão funcional do servidor Carlos Roberto de Resende Miranda, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, para o nível de Adjunto II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, a partir de 27/01/98.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um vídeo cassete, marca Sony, de uma viola, marca Gianini, e de três gravadores portáteis, uma da marca Panassonic e de dois da marca National, os referidos bens foram furtados das dependências do Departamento de Educação Física.
Dispensa o professor adjunto Ricardo Bentes de Azevedo da função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, por término de mandato, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor João Maria Varela da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Dinair Andrade da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Subchefe do Departamento de História.
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, da servidora Nice Gabriela Alves, ocupante do cargo de Nutricionista, lotada no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 07/01/2003.
Nomeia Suely Maria Mattos de Sousa, candidata habilitada em 159º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 09/05/2002, e Edital de Homologação nº 8/2002, publicado no Diário Oficial da União de 04/07/2002, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI A I, código de vaga nº 773048, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Lídian Cavalcante Rodrigues Mendonça, ocorrida em 17/12/2003.
Designa a servidora Anamélia Lorenzetti Bocca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-2) do Centro de Patologia Clínica do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Claudiney Rodrigues Alves, Enfermeiro/Área, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem e Tratamento Intensivo do Hospital Universítário de Brasília, durante o período de férias do titular Josilene Albino de Freitas, de 15/01/2006 a 29/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Henrique Watanabe, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006541, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Decano do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 10/12/2007 a 11/12/2007.
Concede ao Professor Associado Edson Nery da Fonseca, em exercício na Faculdade de Bibliteconomia e Informação Científica, a complementação salarial equivalente a 50% dos seus vencimentos básicos a que se refere o item 2 da Istrução nº22/1966.
Designa a Escriturária Luzia Águida da Nóbrega para responder pela Secretaria do Departamento de Música do Instituto de Artes e Arquitetura durante o afastamento do titular.
Designa o escriturário Senildo Leal Miranda para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Vegetal, durante a ausência do titular.
Designa a Comissão composta pelos Profs. Jose Galbinski, Adilson Costa Macedo, Matheus Gorovitz e Geraldo Sá Nogueira Batista para examinar o arquiteto Henry Christopher Curley com vistas à revalidação de diploma.
Dispensa o professor Charles Curt Mueller da função de representante do Departamento de Economia junto à Congregação de carreira dos cursos de Pós-Graduaçãi da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa por término de mandato o professor João Pedro de Souza da função de chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Luiz Gonzaga Carneiro de Assistente 3 para Adjunto 2.
Altera os limites referentes a sistemática de compra de materiais e contratação de serviços, estabelecidos no Ato da Reitoria n. 264/85. Altera o limite para aquisição de material de consumo, através de suprimento de fundos, para 50 vezes o valor da otn. Designa o Professor Alexandre Assaf Neto para responder pela Diretoria de orçamento e finanças e organizar sua estrutura. Designa para responder pelas Chefias da coordenadoria e dos serviços da Diretoria de orçamento e finanças: a) coordenadoria de projetos especiais: Geralda Magela Coelho Souto, b) serviço de planejamento e acompanhamento orçamentário:Hélio Marcos Neiva, c) serviço de programação e execução financeira: Jânio Castanheira d) serviço de contabilidade:José Pelegrino Sampaio, e) serviço de convênios: Romilda Guimarães Macarini. Designa para responder pelas Chefias da coordenadoria e dos serviços da Diretoria de administração: a) coordenadoria de sistemas e métodos: Rubem Melendez Filho, b) serviço de administração de pessoal: Téculo Firmiano de Almeida,c) serviço de material: João Luiz Belo Amaral, d) serviço de controle patrimonial: Ronaldo Maia, e) serviço do patrimônio imobiliário: Fernando Morethson Sampaio.
Admite a Sra. Marilena Bittar no emprego de Professor do Grupo Magistério na vaga decorrente do desligamento do Professor Mohamad Reza-Emamy Kanshary.
Designa o Professor Alvaro Tamayo Lombana para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o professor Alberto Nicolau Raick da função de Chefe do Departamento de Patologia.
Dispensa o servidor Humberto Angelo da função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia.
Procede a progressâo funcional. por titulação da servidora Inês Sabioni Resck ocupante do cargo de Professor Assistente AS-04, para o cargo de Professor Adjunto 1, do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química.
Dispensa, por término de mandato, as servidoras Maria Rita Leal e Dácia Ibiapina da Silva das funções de membro efetivo e suplente e designa as servidoras Dione Moura de Oliveira e Isabela Lara de Oliveira para exercerem as funções de membro efetivo e suplente junto ao Conselho de Administração, como representante da Faculdade de Comunicação.
Procede à progressão funcional do servidor João Barberino Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, para o nível de Adjunto II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Clínica Médica, a partir de 27/01/98.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, dos bens constantes em Memorando referido, os bens foram classificados pelo Centro de Manutenção de Equipamentos como obsoletos, descontinuados e de recuperação antieconômica. As peças desses bens deverão ser reaproveitadas pelo Centro de Manutenção de Equipamentos.
Designa o professor adjunto Rosana Tidon Sklorz para a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor João Soares Sobrinho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Marceneiro, com lotação na Coordenadoria de Manutenção.
Designa a servidora Eleonora Zicari Costa de Brito, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Chefe do Departamento de História.
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, do servidor João Goulart Batista Reis, ocupante do cargo de Vigilante, lotado no Serviço de Segurança e Fiscalização, a partir de 18/12/2002.
Nomeia Iranete Bezerra dos Santos, candidata habilitada em 158º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 09/05/2002, e Edital de Homologação nº 8/2002, publicado no Diário Oficial da União de 04/07/2002, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI A I, código de vaga nº 773098, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Deiversandson de Arruda Ramos, ocorrida em 22/09/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Hélcia Chrystiane Corrêa Silva de Oliveira, ocupante do cargo de Farmacêutica, da função de Chefe (FG-2) do Centro de Farmácia Clínica do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Procede à progressão funcional, de um padrão, do servidor Alderu Silveira Júnior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente MS 2, com lotação no Departamento de Administração, a partir de 23/12/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Flávia Ribeiro Machado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula nº 1006525, referente ao período de 3/5/2004 a 3/11/2006.
Acrescenta ao Ato da Reitoria nº. 1630, publicado no DOU de 21/11/2007, que concedeu aposentadoria à servidora Tânia Mara de Araújo Campos, a vantagem do art. 62 da Lei nº. 8112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990. Onde se lê: Tânia Maria de Araújo Campos, leia-se: Tânia Mara de Araújo Campos.
Designa o senhor Carlos Roberto Petrovich, para o cargo em comissão de Assessor da Reitoria.
Designa a escriturária Marildes Luiza de Almeida para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Altera o Regime de trabalho do Prof. Antonio Luciano Almeida Fonseca para Colaborador II-DE.
Designa o professor Peter Bakuzis para exercer a função de chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Admite o Professor Ney Gabriel Salgado Santos, do Departamento de Arte, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 3.
Define as coordenadorias e serviços que as Diretorias de orçamento e finanças e de administração, contarão até que se estabeleça sua estrutura definitiva. Designa o Professor Alexandre assaf Neto para responder pela Diretoria de orçamento e finanças e organizar sua estrutura. Designa para responder pelas Chefias da coordenadoria e dos serviços da Diretoria de orçamento e finanças: a) coordenadoria de projetos especiais: Geralda Magela Coelho Souto, b) serviço de planejamento e acompanhamento orçamentário: Hélio Marcos Neiva, c) serviço de programação e execução financeira: Jânio Castanheira, d) serviço de contabilidade: José Pelegrino Sampaio, e) serviço de convênios: Romilda Guimarães Macarini. Designa para responder pelas chefias da coordenadoria e dos serviços da Diretoria de administração: a) coordenadoria de sistemas e métodos: Rubem Melendez Filho; b) serviço de administração de pessoal:Téculo Firmiano de Almeida, c) serviço de material: João Luiz Belo Amaral; d) serviço de controle patrimonial: Ronaldo Maia, e) serviço do patrimônio imobiliário: Fernando Morethson Sampaio.
Contrata o Sr. Arlei José Machado de Freitas como Professor Substituto na vaga decorrente da licença médica do Professor Lahir Short de Azevedo.
Autoriza a rescisão do Contrato de Trabalho de Vanda Maria Barros Mendes, ocupante do cargo de Professor Auxiliar de MS A.1, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Designa o professor Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira para exercer a função de Chefe do Departamento de Patologia.
Designa o servidor Cicero Lopes da Silva para a função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia.
Procede a progressâo funcional por titulação do servidor Aloery Silveira Júnior, ocupante do cargo de Professor Auxiliar AE-01. para o cargo de Professor Assistente do Quadro de Pessoal Permanante da Fundação Univerdade de Brasília com lotação no Departamento de Administração.
Distribui os cargos de direção - CD e funções gratificadas.
Procede à progressão funcional do servidor Jessé José Freire de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto II, para o nível de Adjunto III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Sociologia, a partir de 27/01/98.
Dispensa a servidora Sylvia Ficher, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de chefe do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa o professor adjunto Maria de Nasare Klautau Guimarães Grisolia da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, por término de mandato, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Joaquim Augusto Souza de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Contínuo, com lotação na Assessoria de Planejamento.
Designa o servidor José Otávio Nogueira Guimarães, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Subchefe do Departamento de História.
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, da servidora Kátia Kelly Pereira Soares, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 19/12/2002.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 2817/2003, publicado no DOU de 31/12/2003, que nomeou o candidato Gilvan Bizerra Campos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI A I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, por não se tratar de deficiente físico, conforme Laudo expedido pela Junta Médica Oficial.
Designa a servidora Heliane Vieira da Nóbrega, ocupante do cargo de Farmecêutica, para exercer a função de Chefe (FG-2) do Centro de Farmácia Clínica do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Gláucia Lopes Luiz Evangelista, Economista, para responder como Secretária de Planejamento da Secretaria de Planejamento, durante o período de férias do títular Eduardo Tadeu Videira, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Viviane Medeiros Silva, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Medicina, matrícula nº 1006801, referente ao período de 4/5/2004 a 4/11/2006.
Designa a servidora Enilde Leite de Jesus Faulstich, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Lingüística, Português e Línguas Clássicas, a partir de 10/12/2007.
Aprova a inclusão no Plano de Classificação de Cargos de Provimento Efetivo, da classe Operador de Varityper, respectiva especificação e avaliação, ao nível sete. Aprova o enquadramento do pessoal técnico-administrativo relacionado ao anexo nº 1. Assegura aos servidores enquadrados, os têrmos do artigo 18 do regulamento próprio.
Designa a escriturária Benedita Augusta Siqueira para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Anamal durante a ausência do titular.
Dispensa a professora Bárbara Jardim Nunes da função de subchefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Arthur Gerard Meskell de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa a senhora Ereni Gontijo de Lima para o cargo em Comissão de Assessor Especial do Decano de Administração e Finanças junto a Diretoria de Orçamento e Finanças.
Contrata a Sra. Maria Tereza Camargo Biderman como Professor Substituto na vaga decorrente da licença gestante da Professora Christina Abreu Gomes.
Dispensa a Servidora Marlene Teixeira Rodrigues da função de Chefe da Seção de Provimento de Moradia (FG-6), da Diretoria de Serviços Sociais.
Dispensa Maria das Graças F. Dupim da função de Secretária (FG-7) da Editora Universidade de Brasília. Dispensa Vera Olga Hoffman Kohler da função de Secretária (FG-9) da Editora Universidade de Brasília e designa a mesma para exercer a função de Secretária (FG-7) da Editora Universidade de Brasília.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1370/1993, que dispensou Glória Janda Parente Timbó.
Altera o regime de trabalho da servidora Maria Alice Guimarães Borges ocupante do cargo de Professor Assistente MS B IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, de Tempo Parcial (TP-20) para Dedicação Exclusiva (DE).
Procede à progressão funcional do servidor Arnaldo Naves de Brito, ocupante do cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Física.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 15/02/98, o servidor Paulo Vicente Guimarães, da função de Diretor, da Faculdade de Educação.
Designa o servidor Muhdi Koosah, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo.
Designa o professor adjunto Umberto Euzébio para a função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Jorge Dias Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Salva-Vidas, com lotação na Faculdade de Educação Física.
Exonera, a pedido, a partir de 4/1/2002, o servidor Carlos Bloch Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Instituto de Química (IQ).
Procede à progressão funcional, por titulação, de dois padrões, do servidor Elbio Silva de Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotado no Restaurante Universitário, a partir de 10/01/2003.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 2623/2003, publicado no DOU de 02/12/2003, que nomeou o candidato Pedro Ernesto Bastos Salles para o cargo de Psicólogo/Psicologia Organizacional e do Trabalho NS A I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, por perda de prazo.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do PCL/Departamento de Psicologia Clínica.
Concede pensão federal, a partir de 23/09/2005, a Carlos Roberto Popolin, esposo, Stefany de Souza Popolin, Carlos Wyndson de Souza Popolin, filhos da ex-servidora Denailde Pereira de Souza Popolin, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível de classificação C, nível de capacitação I, padrão de vencimento 2, regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos dos artigos 215, 216, parágrafo 1º e 2º, públicada no DOU de 12/12/1990, combinado com o art. 40, parágrafo 7º, inciso II, da EC nº 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, e art. 2º, inciso II, da Lei nº 10.887/2004, publicada no DOU de 21/06/2004.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Néria Lourenço, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, matrícula nº 1006916, referente ao período de 4/5/2004 a 4/11/2006.
Dispensa o servidor Aderson Luiz Costa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, a partir de 8/1/2008.
Concede a Professora Colaboradora Lady Lina Traldi, em exercíco na Faculdade de Educação, a complementação salarial equivalente a 50% dos seus vencimentos básicos a que se refere o item 2 da Istrução nº 22/1966.
Designa, durante o afastamento do titular, Rosival Carvalho da Silva para o cargo de Encarregado do Laboratório de Fotografia.
Designa a professora Liana Lauria para executora do convênio entre a FUB e Casa do Candango.