Designa o servidor Alvino José de Oliveira, Técnico em Eletroeletrônica, para responder como Supervisor do Grupo de Apoio Técnico do Departamenlo de Engenharia Elétrica, durante o período da férias do titular Silmar Alves de Oliveira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o Professor Ricardo Staciarini Puttini, do Departamento de Engenharia Elétrica, para exercer a função de Coordenador da Coodenação de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação. Designa o Professor Jacir Luiz Bordim, do Departamento de Ciências da Computação, para exercer a função de Vice-Coordenador da Coodenação de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação. Entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário.
Designa o servidor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Nomeia Fabio Augusto Gonçalves Maciel, candidato habilitado em 38 2 lugarnoConcursoPúblicobjetodoEditalConvocatórion.1/203,publicado no DOU de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 05/2004, publicado no DOU de 18/03/2004, para o cargo de Assistente em Administração, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação 1 e Padrão de Vencimento 1, código de vaga nº 312126, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Augusto Rander Tomazini, ocorrida em 17/03/2005.
Nomeia Ricardo Lopez de Queiroz, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 27/2006 e Edital de Homologação nº 250/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 314844, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga por posse em outro cargo inacumulável de José Carlos Gaspar, ocorrida em 25/12/1997.
Concede progressão por capacidade profissional ao servidor Valter Costa de Oliveira tendo a matrícula SIAPE nº 1348864, ocupante do cargo de Técnico em Elétrica, classificação D, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, tendo lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, mudando do nível I para o II, a partir do dia 16/08/2007.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Alvino José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor João Yoshiyuki Ishihara, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor adjunto 2, referente ao período de 07/06/2004 à 07/10/2006.
Designa o servidor Valter Costa de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, para responder como Supervisor do Grupo de Apoio Técnico do Departamento de Engenharia Elétrica, durante o período de férias do titular Silmar Alves de Oliveira, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Dispensa,por término de mandato,o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho para exercer a função de Coordenador do Vestibular, da Divisão de Acesso ao Ensino Superior da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio José Martins Soares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa, a pedido, o servidor Lúcio Martins da Silva, oupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador do curso de graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica/ENE.
Designa o servidor Alexandre Ricardo Soares Romariz, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Marco Antônio Brasil Terada, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 314720, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em decorrência da demissão de Ricardo José de Oliveira Carvalho.
Designa professores para exercerem as funções de Professor Orientador: Mário Antônio Bica de Morais e Paulo César Bezerra do Departamento de Física, Aldo Paviani do Departamento de Geociências, Joaquim Araújo Ramos e José Henrique de Sá Mesquita do Departamento de Matemática, Luiz Rodrigues Pereira do Departamento de Química, Armando Takatsu do Departamento de Biologia Vegetal, Cléber José Rodrigues Alho do Departamento de Biologia Animal, Maria Hermelinda V. M. Mundin do Departamento de Biologia Celular, Júlio César Melatti do Departamento de Ciencias Sociais, Dinair Andrade da Silva do Departamento de Fiosofia e História, Terezinha Rosa Cruz do Departamento de Desenho, José Dapico Alves do Departamento de Engenharia Civil, Clóvis Pinho Ilha, Wilson Gonçalves de Almeida e Luiz Carlos Bahiana do Departamento de Engenharia Elétrica, Urbano Ernesto Stumpf e Antônio Arlindo Guidetti do Departamento de Engenharia Mecânica, Lúcio Flávio de Mendonça Villaça do Departamento de Educação Física, Vera Amália Amarante Macedo do Departamento de Biblioteconomia, Luiza Gonzaga Figueiredo Motta do Departamento de Comunicação, José Francisco Resek do Departamento de Direito e João Eudes Rodrigues Pinheiro do Departamento de Métodos e Técnicas.
Designa o professor Fernando Simões Souto para exercer o cargo de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca, do Departamento de Engenharia Elétrica, para executor e o professor Evandro Emílio Mariano da Rocha de Souza Lima para executor substituto do Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e a Confederação Nacional da Agricultura, objetivando a prestação de serviços e assistência técnica pela Fundação Universidade de Brasília à Confederação.
Designa o professor Carlos Lisboa para responder pela chefia do Departamento de Engenharia Elétrica.
Admite o Professor Henrique Sarmento Malvar, do Departamento de Engenharia Elétrica, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 3.
Designa o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca para exercer a função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, o professor Nelson Ortegosa da Cunha.
Desgina, para a função de Direção do Departamento de Engenharia Elétrica, o professor Nelson Ortegosa da Cunha.
Designa o servidor Joel Guilherme da Silva Filho para a função de Coordenador de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o Professor Humberto Abdalla Junior para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera, a pedido, o servidor Luis Geraldo Pedroso Meloni, ocupante do cargo de Professor adjunto de MS C1 (D), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 15/02/93.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/12/1995, o servidor Antonio Martins Soares, da função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Antonio José Martins Soares para exercer a função de hefe (FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera, o servidor Francisco José da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Eletricidade NI C l, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Alexandre Ricardo Soares Romariz para o cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, do Quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Lourenço Nassib Chehab.
Designa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o professor Antônio José Martins Soares para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Admite o professor João Carlos Fagundes Albernaz, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José Galib Tannuri, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Márcio da Costa Pereira Brandão, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Nomeia Ricardo Staciarini Puttini para o cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, código de vaga nº 312086, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de José Ubyrajara Alves, ocorrida em 03/02/1992.
Designa o servidor Antônio José Martins Soares para exercer a função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Francisco Damasceno Freitas para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em engenharia elétrica (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 14/07/1999, tendo em vista o constante do OI ENE/025/99, o servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o Prof. Fernando Simões Souto, do Departamento de Engenharia Eletrica, como Executor do Convênio nº 81.277.
Dispensa o professor Joel Guilherme da Silva Filho do cargo de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, por ocasião do término de seu mandato, o professor Fernando Simões Souto da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o professor Carlos Lisboa para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa a professora Sylia Helena de Carvalho Ortegosa da Cunha da função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Orlando Rocha Baiocchi da função de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Edmundo Montalvão para o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Admite o professor Eurice de Souza, do Departamento de Engenharia Elétrica, no nível de assistente 2.
Admite o professor Wilson Gonçalves de Almeida, do Departamento de Engenharia Elétrica, no nível de assistente 3.
Admite o professor Antonio dos Santos no quadro docente do Departamento de Engenharia Elétrica.
Admite o Professor Luis Fernando Ramos Molinaro, do Departamento de Engenharia Elétrica, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 2 (dois).
Exonera, a pedido, a partir de 19/04/1995, o servidor Alessandro Martim Marques, ocupante do cargo de Técnico Laboratório/Área NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Ricardo Lopes de Queiroz para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 708425, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Daniel Távora de Queiroz Cobra, ocorrida em 01/03/1997.
Designa o servidor Francisco Assis de Oliveira Nascimento, para exercer a função de Chefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera o servidor Alexandre Santana, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, do quadro de pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa, tendo em vista o constante do OI ENE/025/99, o servidor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Homologa o resultado de aprovação na aviação de estágio probatório do servidor Lélio Ribeiro Soares Júnior.
Dispensa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho da função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa o servidor Francisco Damasceno Freitas, Professor Adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Leonardo Rodrigues Araújo Xavier de Menezes, de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa Cláudia Jacy Barenco Abbas, Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamenlo de Engenharia Elétrica a pedido da servidora, a partir de 09/01/2006.
Nomeia Anderson Clayton Alves Nascimento, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 33/2005, publicado no DOU de 16/05/2005, e Edital de Homologação nº 164/2005, publicado no DOU de 22/07/2005, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 314973, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente de exoneração de Ricardo Freitas Von Borries, ocorrida em 31/01/2003.
Designa o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Nomeia Janaína Gonçalves Guimarães, habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objto do Edital de Convocação nº 27/2006 e Edital de Homologação nº 250/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707314, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga por aposentadoria de Vijayendra Kumar Garg em 17/09/2001.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Valdelice Sevilha Leite, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação II para III, a partir de 06/02/2007.
Dispensa o professor Paulo Roberto de Lira Gondim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Cláudia Jacy Barenco Abbas, candidata habilitada em Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, DOU, e Edital de Homologação nº 31/2002, DOU, para o cargo de Professora Adjunta MS Cl (D) DE, código de vaga nº 0313038, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Sérgio Barroso de Assis Fonseca.
Designa o servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa, a pedido, o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Rede de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 24/07/2002.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Demartonne Ramos França, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 312342, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em decorrência da exoneração de Marco Antônio Brasil Terada.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, o Professor Adjunto, Rafael Timóteo de Sousa Júnior.
Designa para a função de Coordenadora de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a Professora Adjunta, Cláudia Jacy Barenco Abbas.
Designa o professor Joel Guilherme da Silva Filho para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa a Escriturária Referência 1, Maria Ramos Cortes, para responder pela Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica durante o afastamento do titular.
Designa o professor Lourenço Nassib Chehab para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Elétrica na ausência do Titular.
Dispensa o Professor Evandro Emilio Souza Lima da função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca.
Designa, para a função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca.
Admite o Professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca, do Departamento de Engenharia Elétrica, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Dispensa, por término de mandato, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca do cargo de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Dispensa, por término do mandato, a professora Sylla Helena de Carvalho Ortegosa da Cunha do cargo de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 01/08/1985.
Admite o professor Armando Araújo no quadro docente do Departamento de Engenharia Elétrica.
Admite o professor Gerson H. Pfitscher, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto III (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Designa o professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima para função de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/05/1995, o servidor Mauro Moura Severino, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Franklin da Costa Silva, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 067/94. Procede à progressão funcional do professor assistente Lúcio Martins da Silva, do nível 2 para o nível 3, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o professor Lúcio Silva para exercer a função de Coordenador do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Silvone Alves Assis para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia a partir de 20/08/1986. O coordenador exercerá as funções atinentes ao Curso de Graduação que lhes forem delegadas pela Chefia do Departamento e terá mandato coincidente com o do Chefe do Departamento e receberá a gratificação de função de nível equivalente a de Subchefe de Departamento.
Dispensa o Professor Luís Afonso Bermudez da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa o servidor Evandro Emílio M. da R. de Souza Lima da função de Coordenador de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera, a pedido, a partir de 10/11/1995, o servidor Henrique Sarmento Malvar, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C III (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Katia Campos de Almeida para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312724, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de João Carlos Fagundes Albernza.
Nomeia Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312509, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Wilson Gonçalves de Almeida.
Dispensa, a pedido, o servidor Victor Hugo Casanova Alcade, da função de Coordenador do Curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, a partir de 01/03/98, o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Eduardo Moscoso Rubino para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga n° 742467, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da tranferência de Waldir Leite Roque, ocorrida em 05/03/92.
Dispensa o servidor Humberto Abdalla Júnior da função de coordenador do curso de mestrado em engenharia elétrica (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.