Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para representar, no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos cursos que têm como unidade predominante o Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para exercer a função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Maurício de Pinho Gama para exercer a função de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Permite ao professor Jaswant Ray Mahajan, do Departamento de Química do Instituto de Ciências Humanas, afastar-se do País para seguir estágio de aperfeiçoamento científico no Canadá, sem ônus para a Universidade de Brasília.
Designa o Professor Colber Gonçalves Olveira para exercer as funções de Chefe do Departamento de Física.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de subchefe do Departamento de Física.
Dispensa o Servidor Vicente de Paulo Ramos da Silva do cargo de Secretário do Departamento de Geociências.
Designa a Senhora Maria Salomé Aniceto para exercer a função de Secretário, símbolo D-1, junto ao Departamento de Geociências.
Dispensa o professor Henrique Tafuri Malvar da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa Dilmar Luiz Comparin para exercer o cargo em comissão de Secretário do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o secretário Marco Antonio Toledo Cardoso para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Extingue uma avaga para o cargo de Auxiliar de Serviços referência 2 e cria uma vaga para o cargo de auxiliar de serviços referência 1 na Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Prorroga a licença do professor José Raimundo Braga Coelho, por mais um ano, sem ônus para a FUB.
Designa o professor Wolfgang Franz Kempf para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Cancela o Ato da Reitoria 1002/74 de concessão de licença ao Professor Reinhardt Adolfo Fuck do Instituto de Ciências Exatas.
Retifica o Ato da Reitoria nº 347/75, que concede licença com ônus limitado ao professor Colber Gonçalves de Oliveira do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, na parte referente ao período de seu afastamento.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Adjunto Chang Chung Yu Dorea do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para Doutorado em Química Orgânica na Universidade de Wisconsin nos EUA.
Designa o professor Hugo Jorge Monteiro para exercer temporariamente a função de Chefe do Instituto de Ciências Exatas, na ausência do titular do cargo.
Nomeia Osvaldo Correa do Nascimento Júnior para o cargo de Técnico de laboratório/informática NI D I, código de vaga nº 708192, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Exatas, em vaga decorrente da exoneração de Gleidson Soares R. Silveira, ocorrida em 10/04/1995.
Homologa resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da professora Maria Márcia Murta (QUI/IE), referente ao período de 01/11/1996 a 30/06/1998, conforme parecer favorável de Comissão constituída pela Resolução nº 0015/1998 do Instituto de Ciências Exatas.
Homologa resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da professora Cláudia Jorge do Nascimento (QUI/IE), referente ao período de 01/10/1996 a 31/05/1998, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução nº 0012/19998 do Instituto de Ciências Exatas.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Pavel Shumyatsky, professor adjunto, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Resolução nº 027/98 da Diretoria do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Tânia Schmitt, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (TE).
Designa o servidor José Angelo Belloni, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Reconduz o professor Wagner Teixeira da Silva para a função de membro titular e Tânia Schmidt para a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa, e Extensão como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão do Instituto de Ciências Exatas, a partir da data de 02/04/2000, conforme Estatuto da UnB e Memorando IED nº 0009/2000.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Osvaldo Corrêa do Nascimento Júnior, ocupante do cargo de Técnico em laboratório, lotado na Direção do Instituto de Ciências Exatas, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 16/07/2007 a 19/07/2007.
Designa a servidora Maria Emília Machado Telles Walter, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de máquina copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/07/2007 a 11/07/2007.
Dispensa a Alba Cristina Magalhães Alves de Meio, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Li Weigang, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o servidor Marçal de Oliveira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS , da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa a servidora Haydée Werneck Poubel, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, por término de mandato, os professores José Ângelo Belloni (EST) e Li Weigang (CIO) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Exatas (IE), a partir daquela data;Designa professores Maria Elenita Menezes Nascimento (CIO) e Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo (MAT) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Exatas (IE), a partir daquela data.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Osvaldo Correa do Nascimento Júnior, ocupante do cargo de Técnico em laboratório, lotado no Instituto de Ciências Exatas, a partir de 27/07/2002.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função Vice-Diretor do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) do IE/Instituto de Ciências Exatas, a partir de 16/2/2004.