Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o Vigilante Evani Bispo de Oliveira à função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio, da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Proteção ao Patrimônio do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Evani Bispo de Oliveira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.