Designa o professor Armando José China Bezerra para a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 23/10/1990.
Designa o Professor Paulo Renato Silveira Bicca (IA) para exercer a função de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a pedido, o professor Felizardo Penalva da Silva da comissão especial da cãmara de pesquisa e pós-graduação.
Dispensa o Professor Silvio Zamboni, como representante do Instituto de Artes junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, por aposentadoria, o professor Othon Henry Leonardos (GRM), da função de representante do Instituto de Geociências junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 17/03/93. Designa o professor Reinhardt Adolfo Fuck (GEO), para exercer a função de representante do Instituto de Geociências junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 19/03/93, pelo período de 02 (dois) anos.
Designa o servidor Virgílio Alvarez Aragon para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Educação.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Decana de de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de férias do titular Maurício Martins Pimentel, de 02/07/2007 a 11/07/2007.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor associado, para responder como Decano de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 17/05/2007 à 19/05/2007.
Aprova os nomes dos professores Tânia Navarro Swain (HlS) e Jorge Madeira Nogueira (ECO), junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do DPP, como membros titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Humanas, por dois anos.
Dispensa, a pedido, o Professor Carlos Camiza Fortes (QUI) da função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas e designa o Professor Gustavo Leonel Gilardoni (EST) como membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Yaeko Yamashita (ENC) como membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Tecnologia.
Designa os professores Helder Louvandini (FAV) e Vania Lucia Dias Vasconceilos (FAV) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV).
Designa o professor Paulo Carlos Du Pin Calmon/IPOL à função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IPOL/Instituto de Ciência Política.
Dispensa, por término de mandato, o professor André Pacheco Assis/ENC da função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da FT/Faculdade de Tecnologia e designa o professor Leonardo Rodrigues Araújo Xavier de Menezes/ENE e Cristina Célia Silveira Brandão/ENC às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da FT/Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor José Brandão Neto (CLM) como membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representando a Faculdade de Ciências da Saúde, em substituição ao servidor Volnei Garrafa (ODT) e designa o servidor Ralff Carvalho Justiniano Ribeiro (FAR) como membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representando a Faculdade de Ciências da Saúde, em substituição ao servidor Joel Paulo Russomano Veiga (CLM).
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea (MAT) para exercer a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representando o Instituto de Ciências Exatas, em substituição ao servidor Aiporê Rodrigues de Moraes (EST) e designa o servidor Aiporê Rodrigues de Moraes (EST) para exercer a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representando o Instituto de Ciências Exatas, em substituição ao servidor José Valdo A. Gonçalves (MAT).
Dispensa, a pedido, as servidoras Lourdes Maria Bandeira e Rita Segato de Carvalho das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Sociais junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e designa as servidoras Rita Segato de Carvalho e Maria Stela Grossi Porto para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Martins da Silva da função de membro titular representando a Faculdade de Comunicação junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e designa o servidor Sérgio Dayrell Porto para exercer a função de membro titular representando a Faculdade de Comunicação junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a Professora Marta Adriana Bustos Romero (FAU) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, representando a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Reconduz os servidores Juvenil Enrique Cares (FIT) e Marcelo Valle de Sousa (CEL) às funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPP), como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa as professoras Dione Oliveira Moura/JOR e Selma Regina Nunes de Oliveira/DAP às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da FAC/Faculdade de Comunicação.
Designa o professor Paul EIIiot Little/DAN à função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação/CPP, como representante do Instituto de Ciências Sociais/ICS.
Designa os professores Ana Cristina de David/FEF e Martim Francisco Bottaro Marques/FEF para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, a professora Norma Breda dos Santos da função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IREL/Instituto de Relações Internacionais e designa a professora Maria Helena de Castro Santos à função de membro titular da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do IREL/Instituto de Relações Internacionais.
Reconduz o professor Estevão Chaves de Rezende Martins para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas e designa a professora Debora Diniz Rodrigues para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os professores Luiz Cláudio Martino e Pedro David Russi Duarte para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, por término de mandato, o professor Elyeser Szturm (VIS) da função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPP), como representante do Instituto de Artes e designa os professores Suzete Venturelli (VIS) e Elyeser Szturm (VIS) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à CPP, como representantes do Instituto de Artes.
Designa os professores Paulo Gonçalves de Oliveira (CLC) e Luiz Fernando Junqueira Junior (CLM) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPP), como representante da Faculdade de Medicina (FM).
Designa a professora Percília Lopes Cassemiro dos Santos (LET) à função de membro titular junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Letras (IL).
Designa os professores Raul Minas Kuyumjian (GRM) e José Affonso Brod (GMP) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representantes do Instituto de Geociências (IG).
Dispensa, por término de mandato, o professor Marçal de Oliveira Neto (lQ) da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Química (IQ) e designa o professor Joel Camargo Rubim (IQ) à função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP), como representante do Instituto de Química (IQ).
Dispensa, por término de mandato, as professoras Dirce Guilhem de Matos e Nilce Santos de Melo das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde e designa os professores Lilian Marly de Paula e Luiz Alberto Simeoni para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa os professores Loussia Penha Musse Félix e Cristiano Otávio Paixão Araujo Pinto para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, o professor Bernardo Kipnis da função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Educação e designa o professor Cristiano Alberto Muniz para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Educação.
Designa as professoras Rebecca Neaera Abers e Mansa von Bülow às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Ciência Política.
Dispensa, a pedido, a professora Ana Cristina de David da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física, e designa em seu lugar o professor Martim Francisco Bottaro Marques a mesma função.
Designa as professoras Angela Maria de Oliveira Almeida e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira às funções membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Psicologia.
Reconduz a professora Débora Diniz Rodrigues na função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas, e designa o professor Nelson Gonçalves Gomes para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Ciências Humanas.
Indica os professores João Vianney Cavalcanti Nuto (TEL) e Heloísa Maria Moreira Lima de Almeida SaIles (LIP) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pos-Graduação, como representantes do Instituto de Letras.
Designa os Professores Fernando Mascarenhas e Martim Francisco Bottaro Marques para compor a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa os Professores Edgar Merchan-Hamann e Francisco de Assis Rocha Neves para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Gabriele Cornelli da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas e designa o Professor Samuel José Simon Rodrigues para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor José Alexander Araújo para a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de Membro Titular, como representante da Faculdade de Tecnologia.
Designa os Professores José Flávio Sombra Saraiva e Maria Helena de Castro Santos para as funções de Membro Titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e de Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
Designa os Professores Lourdes Mattos Brasil e José Felício da Silva para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade UnB Gama.
Designa os Professores Renato de Oliveira Resende e Adalberto Corrêa Café Filho para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Biologia.
Designa a Professora Renata Aquino da Silva para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade UnB Planaltina.
Designa os Professores Marcelo Carvalho Rosa e Simone Rodrigues Pinto para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Ciências Sociais.
Aprova a indicação dos Professores Demétrio Antônio da Silva Filho e Sebastião William da Siva para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Física.
Aprova ad referendum a recondução dos Professores Lourdes Mattos Brasil e José Felício da Silva para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade UnB Gama.
Aprova ad referendum a dispensa, a pedido, do Professor José Felício da Silva da função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade UnB Gama e aprova ad referendum a indicação da Professora Sandra Maria da Luz para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade UnB Gama.
Aprova ad referendum as indicações dos Professores Rômulo José da Costa Ribeiro e Luiz Guilherme de Oliveira para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade UnB Planaltina.
Aprova ad referendum a indicação dos Discentes João Gabriel Pimentel Lopes e Fábio Borges da Silva para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Associação de Pós-Graduandos da Universidade de Brasília - APG.
Dispensa o Professor Emerson Fachin Martins da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação Graduação, na condição de representante da Faculdade UnB Ceilândia e aprova ad referendum a indicação do Professor Gerson Cipriano Júnior para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade UnB Ceilândia.
Aprova ad referendum as indicações dos Discentes João Gabriel Lopes e Raul Pietricovsky Cardoso para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Associação de Pós-Graduação.
Aprova ad referendum a indicação dos Professores Maria Eurydice de Barros Ribeiro e Samuel José Simon Rodrigues para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Aprova ad referendum a indicação da Professora Andréa da Souza Lobo para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Sociais.
Aprova ad referendum a indicação da Professora Olgamir Francisco de Carvalho para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade ce Educação.
Aprova ad referendum a recondução da Professora Maria Eurydice de Barros Ribeiro para a função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas.
Aprova ad referendum a indicação do Professor Lauro Casqueiro Vianna para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante da Faculdade de Educação Física.
Aprova ad referendum a indicação do Docente Samuel José Simon Rodrigues para a função de membro suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representante do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os Professores Dulce Maria Baptista e Mamede Lima-Marques para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade de Ciência da Informação.
Designa o professor Edmar Lisboa Bacha para exercer a função de Membro da Câmara de pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino e Pesquisa da Unb.
Designa o Professor Josimar Mata de Farias França (MDG) para exercer a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a pedido, o Professor Roberto Meirelles de Miranda das funções de representante das congregações de carreira da Faculdade de Tecnologia junto ao Conselho de ensino e Pesquisa e de Membro de Comissão da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, a pedido, o professor Gunter Kohlsdorf das funções de membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 20/05/1987.
Designa os professores Orlando Ayrton de Toledo e Márcio Villas Boas para a função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 29/07/1987.
Dispensa a estudante Sidneia Barrozo da função de Membro da Comissão Especial da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e designa o estudante Sinval Braga de Freitas para referida função.
Dispensa o professor Osmar Riehl da função de membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação a partir de 23/10/1990.
Dispensa, a pedido, o servidor David Bretanha Junker da função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Artes, e designa o servidor Elyeser Szturm (VIS) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante do Instituto de Artes.
Designa a professora Anna Maria Villela para a função de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o professor Fernando Simões Souto para exercer as funções de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa o professor José de Lima Acioli das funções de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o professor Hugo Jorge Monteiro, do Departamento de Química, para exercer as funções de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.
Mantém o professor Manoel Mateus Ventura no exercício de suas funções de Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.