Reconduz o servidor Antônio Fávero Sobrinho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Chefe Pro Tempore do Departamento de Métodos e Técnicas.
Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do Titular Balsem Pinelli Júnior de 12/1/2009 a 3/2/2009.
Designa a servidora Maria Inês Gandolfo Conceição, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do Titular Balsem Pinelli Júnior; de 5/1/2009 a 11/1/2009.
Designa o servidor Carlos Alberto Ribeiro de Brito Filho, ocupante do cargo de Psicólogo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor César Augusto Melo e Silva, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, para exercer a função de Chefe do Centro de Fisioterapia e Reabilitação do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa o servidor Marcos Ortega Júdice, ocupante do cargo de médico, da função de Chefe do Centro de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Daniel Marcus Ribeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Dispensa a servidora Naise Marques Furtado, ocupante do cargo de Assistente em Admininstração, da função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Designa a servidora Marília Augusta de Freitas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central.
Dispensa a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central.
Designa a servidora Aldina da Silva Campos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Seção de Legisação e Dados Estatísticos da Secretaria de Administração Acadêmica.
Designa o servidor Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Dispensa a servidora Rosa Tereza de Oliveira Santos Ferreira, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe da Seção de Legislação e Dados Estatísticos da Secretaria de Administração Acadêmica.
Designa o servidor Luiz Gallina Neto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Dispensa, por término de madato, o servidor Nelson Fernando Inocêncio da Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de subchefe do Departamento de Artes Visuais.
Dispensa, por término de madato, a servidora Anna Beatriz Baptista de Mello, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de chefe do Departamento de Artes Visuais.
Cria o Grupo de Trabalho UnB 50 Anos (GT-50) - composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Decanos e Diretor do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer - para coordenar e acompanhar os projetos que estão previstos para a expansão e reestruturação da Universidade de Brasília até 2012. Outros Grupos de Trabalho poderão ser criados para acompanhar os projetos específicos relativos ao Cinqüentenário da UnB.
Designa o Cláudio Gottschalg Duque, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação de Documentação.
Designa a Elmira Luiza Melo Soares Simeão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Dispensa a Elmira Luiza Melo Soares Simeão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Subchefe do Departamento de Ciência da informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Dispensa o Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe do Departamento de Ciência da informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Designa a Roberta Ferro de Godoy, ocupante do cargo Professor Adjunto, para exercer a função de Vice-Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Dispensa a Paula Diniz Galera, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa a Christine Souza Martins, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Dispensa o José Renato Junqueira Borges, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Diretor do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Localiza os servidores para exercerem suas atribuições em ambientes considerados insalubres por Laudos de Avaliação Ambiental elaborados pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho e concede-lhes o adicional de insalubridade no percentual de 10%, correspondente ao grau médio, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.
Localiza o servidora para exercer suas atribuições em ambientes considerados insalubres por Laudos de Avaliação Ambiental elaborados pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho e concede-lhe o adicional de insalubridade no percentual de 10%, correspondente ao grau médio, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.
Designa a Neria Lourenço, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Fernando Silva.
Designa a Ana Claúdia de Freitas Ramalho, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Secretária do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Música.
Designa a Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros.
Designa o Hartmut Günther, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Kátia Elizabeth Puente Palácios.
Procede à progressão funcional da Cláudia Valéria de Assis Dansa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente, com lotação no Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação, para a classe de Professor Adjunto 1.
Vincula o Laboratório de Estudos do Futuro e a Assessoria de Estudos do Futuro ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares.
Designa a Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda.
Designa o Li Weigang, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa a Alba Cristina Magalhães Alves de Meio, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa a Maria José de Freitas Pires, ocupante do cargo de Técnico em Arquivo, da função de Coordenadora de Legislação da Secretaria de Recursos Humanos.
Procede à progressão funcional do José Wilson Correa Rosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Geociências, do cargo de Professor Adjunto MS 3 para o cargo de Professor Adjunto MS 4.
Autoriza a cessão do Rogério Castro Mascarenhas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da Universidade de Brasília para a Defensoria Pública da União, com ônus para a origem.
Designa a Professora Sônia Marise Salies Carvalho, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação.
Dispensa a Professora Sônia Marise Salles Carvalho, da função de Coordenadora de Graduação Diurno da Faculdade de Educação.
Dispensa a Sumeire Aparecida Brandão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação.
Retifica o Ato da Reitoria nº 223/2008, referente à Coordenação de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia; onde se lê: Michelangelo Giotto Santos Trigueiro, leia-se: Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro.
Retifica o Ato da Reitoria nº 656/2008, que alterou o regime de trabalho do José Evoide de Moura Júnior, ocupante do cargo de Médico/Área; onde se lê a partir de 12/5/2008, leia-se a partir de 12/5/2008.
Procede à progressão funcional, do Clodomir Souza Ferreira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente, com lotação no Departamento de Audiovisuais e Publicidade da Faculdade de Comunicação, para a classe de Professor Adjunto 1.
Declara vago, por falecimento, um cargo de Enfermeiro/Área, ocupado pelo Antônio Antunes dos Reis, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o Anderson Luis Ferfoglia, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de férias do titular João de Souza Borges.
Designa a Cláudia Estrêla Pôrto, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de afastamento do titular Andrey Rosenthal Schlee.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Maria Isabel Edom Pires, lotada na Departamento de Teoria Literária e Literaturas do Instituto de Letras, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Concede aposentadoria ao José Caruso Moresco Danni, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, lotado na Secretaria de Recursos Humanos, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea b, da Lei nº 8112/1990, acrescido das vantagens previstas no art. 192, inciso II, da Lei nº 8112/1990 e art. 62 da mesma Lei.
Designa a Walméria Rodrigues da Cunha e Faria, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenadora Acadêmico-Administrativo do Decanato de Ensino de Graduação.
Dispensa o Jeremias Silva Bastos Filho, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, da função de Coordenador Acadêmico-Administrativo do Decanato de Ensino e Graduação.
Designa o Domingos Sávio Coelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe pro tempore, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Marília Barros, lotada na Faculdade de Saúde, ocupante do cargo de Professora Adjunto.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Jan Mendonça Corrêa, lotado no Departamento de Ciência da Computação, ocupante do cargo de Professor Assistente.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Andrei Carvalho Spósito, lotado na Faculdade de Medicina, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Paulo César de Meio Mendes, lotado no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, ocupante do cargo de Professor Assistente.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Darcilene Sena Rezende, lotada no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Geovany Araújo Borges, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Tereza Cristina de Novaes Marques, lotada no Departamento de História, ocupante do cargo de Professora Adjunto.
Concede aposentadoria à Eurípedes da Cunha Dias, ocupante do cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Antropologia, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea b, e art. 192, inciso 1, ambos da Lei nº 8.112/1990.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Procede à progressão funcional do Gustavo Leonel Gilardoni Avalie, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Estatística, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Flamínio Levy Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Engenharia Mecânica, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Carlos José Souza de Alvarenga, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional cio Carlos José Souza de Alvarenga, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Maurício Ayala Rincón, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Matemática, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Ricardo Gargano, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Física, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Antonio Luciano de Almeida Fonseca, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Física, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Luís Fernando Ramos Molinaro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do William Taylor Matias Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Geraldo Magela e Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Física, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Marco Antonio Amato, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Física, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Francisco Assis de Oliveira Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do José Ricardo Peixoto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Helder Louvandini, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional da Concepta Margaret McManus Pimentel, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional da Alba Cristina Magalhães Alves de Meio, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Ciência da Computação, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional da Maria Aparecida Godoy Soler Pajanian, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Instituto de Física, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional da Liliane de Almeida Maia, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Associado 1, com lotação no Departamento de Matemática, para a classe de Professor Associado II.
Procede à progressão funcional do Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado.
Procede à progressão funcional do Antonio Pedro de Mello Cruz, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Processos Psicológicos Básicos, para a classe de Professor Associado.
Procede à progressão funcional do Paul Elliott Little, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de antropologia, para a classe de Professor Associado.
Procede à progressão funcional da Denise de Souza Fleith, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, para a classe de Professor Associado.
Designa o professor Norberto Abreu e Silva Neto para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos órgãos Complementares.
Designa o professor Athail Rangel Pulino Filho para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos Centros.
Concede aposentadoria à Maria Williani da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Administrador, lotada na Faculdade de Tecnologia, com fundamento no art. 3º, incisos 1 a III, parágrafo único, da EC nº 47/2005, acrescido da vantagem prevista no art. 62, da Lei nº 8.112/1990.
Concede aposentadoria ao José Basílio Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Operador de Caldeira, lotado no Centro de Clínica Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília, com fundamento no artº 32, incisos 1 e II, da EC nº 47/2005.
Designa a Gardênia da Silva Abbad, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Coordenadora de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, durante o período de afastamento da titular Angela Maria de Oliveira Almeida.
Designa a Maria Bernadete Cota Rolins, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora do Centro de Documentação da UnB, durante o período de licença médica do titular José Carlos Andreoli.
Designa o Brasilmar Ferreira Nunes, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Sociais, durante o período de afastamento do titular Gustavo Sérgio Lins Ribeiro.
Designa o Rômulo Arthor da Silva, para a função de membro suplente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Nomeia a Ana Flávia Granja e Barros, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Gabinete do Reitor.
Designa o Athail Rangel Pulino Filho, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, para exercer a função de Diretor do Centro de Educação a Distância e revoga o Ato da Reitoria nº 588/2008.
Localiza a Denise Cristian Ferreira Neto para exercer suas atribuições em ambientes considerados insalubres por Laudos de Avaliação Ambiental elaborados pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho e concede-lhe o adicional de insalubridade no percentual de 10%, correspondente ao grau médio, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo que ocupa.