Nomeia Cláudia Correa Barreto para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Hélio Guimarães Rodrigues, ocorrida em 15/05/1991.
Nomeia Luciana Battela de Siqueira para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Dirce Ferreira da Paiva, ocorrida em 15/05/1991.
Nomeia Tatiana Eustáquia dos Santos de Sousa para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Antonio Pedro da Silva, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Regina Valéria Ribas Muniz para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Adalberto de Oliveira Nogueira, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Jandira Lucena da Silveira para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Raimundo Cavalcante de Souza, ocorrida em 15/05/1991.
Nomeia Lia Viana de Queiroz para o cargo de Técnico Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Hamilton de Nascimento, ocorrida em 20/03/1991.
Nomeia Isabela Pereira Rodrigues para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 2853 publicada no D.O.U. de 09/09/1994.
Nomeia Patrícia de Paiva Serafim para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 2853 publicada no D.O.U. de 09/09/1994.
Nomeia Marcia Valesca Leitão para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 2853 publicada no D.O.U. de 09/09/1994.
Nomeia Alexandre Vaz Costa para o cargo de Técnico em Laboratório/Biotecnologia, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Fábio Nakamura Noda.
Nomeia Edberto Lopes dos Santos Júnior para o cargo de Técnico de Laboratório/Imunologia, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Mariza A. de Sousa.
Nomeia Marly da Silva Barros Pisco para o cargo de Técnico em Música, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Jamara Campos.
Nomeia José Dario de Sales Almeida para o cargo de Marceneiro, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Antônio Paula de Oliveira.
Nomeia Franks Augusto Valim para o cargo de Médico Ginecologista, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Marco Aurélio B. Picitelli.
Nomeia Maria Cristina Alves de Souza para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Daniel Evangelista Ramos.
Nomeia Sheila Ethel Galvão Valadares para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Joaquim de Souza Rocha.
Nomeia Ângela Maria Rogério de Miranda Pontes para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Nadje de M. Silva Rocha.
Nomeia Luizmar de Souza para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da demissão de Tatiana Andrade Mendes.
Nomeia Valdelice da Silva Santos para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sandoval Monteiro Costa.
Nomeia Inaldo do Nascimento para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Regia Cristina Silva.
Nomeia Anatólio Rocha dos Santos Júnior para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Orlando da Silva Santos Filho.
Nomeia Cristiane Oliveira Coutinho para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Marily Martinez.
Nomeia Ana Cristina Rezende Santos para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável por Delson Pires Cavalcante.
Nomeia Pedro Wgilson Granjeiro de Oliveira para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria das Graças Pereira.
Nomeia Nirene Alves da Silva para o cargo de Técnico em Radiologia NI C I, código de vaga nº 631571, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Rovbson Paulo da Silva.
Nomeia Ironi Alves da Silva para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, código de vaga nº 630729, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Darcy Guimarães do Nascimento.
Nomeia Sônia de Fátima Rolando Alves para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga nº 630931, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Fernando Pinto Pessoa.
Nomeia Walfredo Frederico de Siqueira Cabral Dias para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga nº 312356, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Fernando Augusto de P. Andrade.
Nomeia Maria Augusta de Paiva Machado Teles para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS D III, código de vaga nº 634561, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Elizabeth Manha Lacerda.
Nomeia Christina Aires Correa Lima para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga nº 313847, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amaro Carlos da Rocha Senna.
Nomeia Márcio Barbosa Maia para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga nº 717256, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Kátia Balbino C. Ferreira.
Nomeia Mário Jorge P. de Castro Lima para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga nº 727227, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ayrton Santana Vieira.
Nomeia Marcus da Penha Souza Lima para o cargo de Advogado NS D III, código de vaga nº 315347, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente do falecimento de Wanderval Alves da Costa.
Nomeia Vera Lúcia Nunes de Souza para o cargo de Bibliotecário/Documentalista NS D III, código de vaga nº 313603, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sonia Kazuko Sakai.
Nomeia Heylha-Mar Costa Pinto para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga nº 631023, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Miguel S. de Oliveira.
Nomeia Ângelo Roberto Rosa Ávila para o cargo de Laboratorista/Histologia e Embriologia NI D I, código de vaga nº 634626, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Marília de Fátima.
Nomeia Alessandra da Mata Ferreira para o cargo de Enfermeiro NS D III, código de vaga nº 630931, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Pinto Pessoa.
Nomeia Antônio Francisco do Nascimento para o cargo de Advogado NS D III, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Augusto de P. Andrade.
Nomeia Denise Sankievicz para o cargo de advogada, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amaro Carlos da Rocha.
Nomeia Ana Patrícia Barreto Carvalho para o cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Eliana Glória de P. Peixoto.
Nomeia Maria José de Sousa Lacerda Guimarães para o cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Jorge de Oliveira.
Nomeia Maria Cristina Falcão Sarciotto Catunda para o cargo de Psicólogo/Clínico, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Oraida M. de Abreu Gomes dos Santos.
Nomeia Maria Auxiliadora de Almeida Irber para o cargo de Nutricionista, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Eudésia Barbosa M. Figueiredo.
Nomeia Marina Rodrigues Gomes para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotada na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da Aposentadoria de Gladis Maria Pedo, ocorrido em 11/05/1992.
Nomeia Valdecy Gonçalves dos Santos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da Aposentadoria de Expedita Rodrigues da Motta, ocorrido em 27/05/1992.
Nomeia Edna Antônia de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da Aposentadoria de Astrogilda Gomes de Meneses, ocorrido em 14/04/1992.
Nomeia Moacir Araújo Filho para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da demissão de Aparecida Matos de Lima, ocorrido em 29/06/1992.
Nomeia Valquíria Pereira de Melo para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Antônio V. de Araújo Vitória ocorrido em 08/07/1992.
Nomeia Alberto Mercadante Neto para o cargo de Médico na especialidade de Anestesiologista, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Silval Lopes Pinheiro ocorrido em 28/05/1991.
Nomeia Heloisa Helena Caldeira para o cargo de Administrador Hospitalar, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotada na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Anahid Boy Adjian de Miranda ocorrido em 08/04/1991.
Nomeia Fabio Valor Caldas para o cargo de Atendente de Consultório, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Alicinia Pereira Santos ocorrido em 02/05/1991.
Nomeia Sebastião Cleber Ferraz Pinto para o cargo de Atendente de Consultório, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Angélica P. Gomes Ferreira ocorrido em 02/05/1991.
Nomeia Aluízio Carlos Soares para o cargo de Farmacêutico Bioquímico, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Agneir Gomes da Silva ocorrido em 12/03/1991.
Nomeia Kleber de Araújo Leal Ferreira para o cargo de Médico/anestesiologia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Waldir Rudolfo Jacobs.
Nomeia José Joaquim Vieira Júnior para o cargo de Médico/Cirurgia cardiovascular, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Walter A. Ferreira Esteves.
Nomeia Antonio Mannarino para o cargo de Médico/Cirurgia geral, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Carlos E. Borges Passos.
Nomeia Alexandre Barbosa Sotero Caio para o cargo de Médico/Hematopatologia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Laudenor Pereira da Silva.
Nomeia Abigail Bronziado da Silva para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Almira Mattei Collaziol.
Nomeia Rossana Oliveira Borges para o cargo de Auxiliar Laboratório/Anatomia Patologia na CI, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Damiana Raiol da Paixão, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Joaquim Carlos da Silva Barros Neto para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Nívia Burgos Jorge, ocorrida em 31/05/1991.
Nomeia Sérgio Henrique da Silva Santos para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sebastião de Arruda Veras, ocorrida em 21/05/1991.
Nomeia José Alves Neto para o cargo de Médico/Anestesiologia NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Ruy Simões de Faria, ocorrida em 21/05/1991.
Nomeia Ana Paula Ziegler Paes Leme para o cargo de Assistente Social NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlizeth Reginaldo Soares, ocorrida em 20/05/1991.
Nomeia Thalles Rodrigues de Siqueira para o cargo de Atendente de Consultório NA D V, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Anaria Medeiros Rosa, ocorrida em 10/05/1991.
Nomeia João Ribeiro Marcellos Neto para o cargo de Atendente de Consultório NA D V, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Antonio R. de Carvalho, ocorrida em 15/04/1991.
Nomeia Luciana Silva Folsta para o cargo de Atendente de Consultório NA D V, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Deonilce Salles da Silva, ocorrida em 10/05/1991.
Nomeia Neury Lucy Pereira de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Beatriz de Mello Marques, ocorrida em 23/04/1991.
Nomeia Arleide Hosana de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Clotilde Pertile, ocorrida em 14/04/1991.
Nomeia Maria José do Nascimento Morais para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Darcy G. do Nascimento, ocorrida em 09/07/1992.
Nomeia Jeferson da Silva Tomaz para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Helena do Amaral Antunes, ocorrida em 29/06/1992.
Nomeia Maria da Solenidade Dias Rodrigues para o cargo de Auxiliar de Laboratório/Patologia Clínica NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Jomistocles M. de Carvalho, ocorrida em 28/05/1991.
Nomeia Maria José Gameiro Rega para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Pinto Pessoa, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Ana Heloísa Braga Lima Abano para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivancy de Araújo Calheiros, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Patrícia Maria de Sousa Freitas para o cargo de Farmacêutico ND D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amélia V. da Rocha e Silva, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia Marisa Miziara Jreige para o cargo de Médico/Anestesiologista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Silvio Cury, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia José Augusto Menezes Cordeiro para o cargo de Bibliotecário/Documentalista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da trans ferência de Elizabrth Manha Lacerda.
Nomeia Ledir dos Santos Pereira para o cargo de Bibliotecário/Documentalista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sônia Kazuko Sakai Teixeira.
Nomeia Rejane Antonello Griboski para o cargo de Enfermeiro, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Miguel A. S. de Oliveira.
Nomeia Lucileide P. dos A. Gama para o cargo de Técnico de Laboratório/Histopatologia NI C I , do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Lais da Siva Abreu, ocorrida em 13/09/1990.
Nomeia Maria da Conceição MAcedo Prado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da vacância de Antonio C. Alves, ocorrida em 06/07/1992.
Nomeia Moisés de Oliveira Andrade para o cargo de Auxiliar Administrativo NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Michele Moreira R. de Abreu, ocorrida em 01/08/1993.
Nomeia Letícia Rodrigues Araújo Xavier de Menezes, para o cargo de Cirurgião Dentista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 3339/94.
Nomeia Patrícia de Oliveira Brito Blom, para o cargo de Cirurgião Dentista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 3339/94.
Nomeia Leonidas de Barros Silva, para o cargo de Cirurgião Dentista, com lotação na Diretoria de Resursos Humanos, em vaga decorrente da Portaria SAF nº 3339/94.
Nomeia Maximiliano do Rego Barros, para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da vacância de Delmir Bartolomeu Sobrinho.
Nomeia Nilza de Jesus, para o cargo de Auxiliar de Laboratório/Histologia e Embriologia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Readaptação de Nilma Pires da Silva.
Nomeia Daniela de Araújo Neta, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Maria Cristina Vilela Oliveira da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Inácio Vieira da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Rita Quirino Dias, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Delfina Pereira Salgado, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Cristiane Pinheiro Marques, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Leila Kelri de Sousa Mesquita, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Pedro Alcantara de Sousa, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Anaildes Gomes da Hora, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Ana Deger de Castro Dourado dos Santos, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Áurea de Araújo Lima, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Tania Silva Dantas, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Magaly dos Santos Domingos, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Januaceles Pereira da Silva Sena, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.