Nomeia José Goes Vasconcelos Neto, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 54/2006 e Edital de Homologação nº 248/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 314769, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em vaga por exoneração de Carlos Roberto de Resende Miranda, ocorrida em 05/01/2004.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Graciela Nora Doz de Carvalho da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil, a partir de 19/10/1998.
Dispensa, a pedido, o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa servidor Sérgio Koide, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Antônio Almeida de Souza da função de Chefe interino do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Ricardo Silveira Bernardes para exercer a função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor Ennio Marques Palmeira para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil.
Nomeia Maria de Fátima Souza e Silva para o cargo de Professo assistente, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da exoneração de Benedicto José Neto Almeida.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1250/94, que nomeia Iria Fernande Vendrame, para o cargo de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Civil.
Nomear Maria Alice Prudêncio Jacques, para o cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da Aposentadoria de Stênio Moreira de Deus.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/10/1995, o servidor José Matso Shimoishi da função de Coordenador do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-02) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, para exercer a função de Coordenadora de Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa a servidora Lúcia Kobayashi de Carvalho, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de Secretário do Departamento de Engenharia Civil.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidora Noris Costa Diniz, lotado no Departamento de Engenharia Civil, ocupante do cargo de Professor Adjunto, referente ao período de 29/3/2004 a 29/7/2006.
Dispensa o servidor Manoel Porfírio Cordão Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 19/12/2007.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/09/93 o servidor José Augusto Abreu Sa Fortes da função de coordenador de Mestrado em Transportes Urbanos do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o servidor André Pacheco de Assis, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/12/2007.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa a servidora Adelayda Paliavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Designa a servidora Graciela Nora Doz de Carvalho, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação do Departamento de Engenharia Civil.
Designa, a partir de 26/09/2003, o aluno Diogo Comte (ENC) para a função de representante, pro tempore, dos discentes de graduação no Conselho Universitário (CONSUNI).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Márcio Muniz de Farias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o servidor Pedro Murrieta Santos Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Nomeia Cláudia Terezinha de Andrade Oliveira para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 313104, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Moema Ribas Silva,ocorrida em 16/08/96.
Nomeia Eugênia Fonseca da Silva para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 313104, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil, em vaga decorrente da aposentadoria de Moema Ribas Silva, ocorrida em 16/08/96.