Homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório dos servidores Nelson Fernando Inocêncio da Silva, Técnico em Artes Gráficas, George Medeiros Marques de Oliveira, Vigilante, Airton Silva Camargo, Pedreiro, Antonia do Espírito Santo Moreira e Carlos Gomes de Oliveira, Assistentes em Administração.
Nomeia Edson Antônio de Brito para o cargo de Técnico de Radiologia NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposntadoria de Robson Paulo da Silva.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Lytton Leite Guimarães, da função de Coordenador do Curso de Pós-graduação em relações internacionais e da Chefia do Departamento de Relações Internacionais.
Exonera a pedido, a partir de 02/02/98, a servidora Susan Smith Guthrie Naves, ocupante do cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 647421, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Dispensa a servidora Albanete Alves Burity, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de secretária do Reitor do Gabinete do Reitor.
Dispensa o Professor Yolanda Galindo Pacheco da função de Chefe do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências da Saúde, de acordo com o Ato da Reitoria n º 1289/1999-A.
Designa a Servidora Ximena Pamela Cláudia Diaz Bermudez - ocupante do cargo de Professora Assistente - para exercer a função de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva.
Dispensa, a pedido, o servidor Rogério Luiz Alves dos Santos, ocupante do cargo de Administrador, da função de Coordenador de Legislação e Análise de Processos da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Exonera, a pedido, a partir de 02/01/2004, o senhor Anderson Lozi da Rocha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro Mecânico NS, código de vaga nº 314815, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Beatriz Fátima Morgan, candidata habilitada em 12 lugar no concurso público, objeto do Edital Convocatório n. 47/2004, publicado no DOU de 13/8/2004, e Edital de Homologação n. 58/2004, publicado no DOU de 12/11/2004, para o cargo de Professora Assistente MSB 1 M DE, código de vaga n. 313905, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, em vaga decorrente da transferência de Suzana de Carvalho Ferreira.
Nomeia Renata Aquino da Silva de Souza, candidata habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo de Professor Adjunto MSC 1 D DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na UnB-Faculdade de Planaltina, em vaga decorrente da aposentadoria de Hugo Jorge Monteiro, ocorrida em 4/12/2007.
Designa a professora Maria Stella do Vale Bezerra Winge para responder pela Chefia do Departamento de Psicologia, na ausência do Titular, professora Eunice Maria L. Soriano de Alencar.
Designa o professor Walter Ramos da Costa Porto para exercer a função de Chefe de Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Referenda o Ato da Reitoria n° 165/77, de 19/05/1977, relativo ao professor Mário Ribeiro Cantarino Filho, reformando-se a decisão deste Conselho tomada na 17ª Reunião realizada em 05/09/1979 que revogara aquele ato, ficando restaurados todos os efeitos do citado Ato da Reitoria n° 165/77 desde sua expedição.
Designa os servidores Mauro Gama da Silva e Joaquim Cordeiro dos Santos, para responderem pelas funções de Chefe da Divisão de Controle e Armazenamento (FG-4) e Chefe da Seção de Controle Orçamentário (FG-6), respectivamente, a partir de 08.09.88.
Designa o professor Élbio Neris Gonzales para responder interinamente pela Chefia do Departamento de Sociologia (FG-01), a partir de 19.12.89.
Homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório dos servidores Márcia Mércia Mafriney, assistente em administração, Ericer Lopes de Araújo, auxiliar de cozinha, Francisco de Assis T. Leal, telefonista, Idalice Ferreira Maia, administrador, João Luis Costa de Abreu, assistente em administração, José Cesar de Castro, auxiliar agropecuário, Josimar dos Santos Gonçalves, serviço de limpeza, Júlio Cesar Luis da Silva, engenheiro mecânico, Kátia Valéria dos Santos Gonçalves, telefonista, Maria Inês Andrade Casa Santa, técnico assistente social, Marisa Perrone Campos Rocha, bibliotecária, Maurilho Tadeu Escossino, técnico em artes gráficas, Nycéia Alzira Ribeiro Prata, assistente em administração, Orlando Silva Santos Filho, assistente em administração, Pedro Raimundo R. Rego Júnior, analista de sistemas, Roberto Tavares da Camara, porteiro, Valdenir Gomes de Carvalho, vigilante, Valgmar Lopes de Lima, assistente em administração e Wallace de Souza Oliveira, técnico em ártes gráficas.
Nomeia Francisco Assis Furtado Leitão para o cargo de Médico/Medicina do Trabalho NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Heloisa Pires Netto Saflate.
Designa o servidor Antônio José Escobar Brussi, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Ciência Política.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professora Luiza Cardoso Vanderlei, matrícula nº 148164, referente ao período de 29/03/96 a 28/11/97, constante do Processo nº 23106.003962/97-43.
Designa o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de secretário do reitor do Gabinete do Reitor.
Dispensa o Professor Vicente Perez Carrascosa da função de Subchefe do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme o Ato da Reitoria nº 1289/1999-A.
Dispensa, a pedido, o servidor João Franscisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor Osmar Benetis, ocupante do cargo de Programador cultural, da função de Coordenador Administrativo da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Exonera, a pedido, a partir de 05/01/2004, o servidor Carlos Roberto de Resende Miranda, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga nº 314815, com lotação na FM/Faculdade de Medicina.
Nomeia Andrei Carvalho Sposito, candidato habilitado em 19 lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 49/2004, publicado no DOU de 25/8/2004, e Edital de Homologação n. 59/2004, publicado no DOU de 16/11/2004, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D TI, código de vaga n. 634325, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de , Brasília, com lotação na Faculdade de Medicina, em vaga decorrente da ascensão funcional de Luiz Fernando Junqueira Júnior.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, Pedreiro, para responder como Coordenador do Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz Cesar de Macedo, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria de Souza Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, a partir de 01/01/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-2), a partir de 7/2/2008.
Designa o professor Enio de Magalhães, Presidente da COPEVE, para responder pelo Decanato de Ensino de Graduação, durante a ausência do Titular.
Designa a secretária Maria Lucinea Gomes para responder pela Secretaria da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados durante a ausência do titular.
Dispensa o professor Orlando Luiz de Souza Fragoso Costa da função de subchefe do Departamento de Desenho do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa por término de mandato o professor Roque de Barros Laraia da função de chefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o professor Jorge Ponciano Ribeiro da função de Coordenador da Clínica de Psicologia (FG-4) do Instituto de Psicologia, a partir de 21.12.88.
Dispensa o professor José Elias de Paula da função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório dos servidores Albanete Alves Burity, Bianca Cidreira Cammarota, Cléia Maria de Andrade, Dâmaso Salvador Ribeiro, Delson Pires Cavalcante, assistentes em adminsitração, Clélia de Araújo Caetano, auxiliar de cozinha e Eloisa de Fátima Cunha, auxiliar administrativo.
Nomeia Rita Carolina Vereza Bruzzi para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Métodos e Técnicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Ilma Passos Alencastro Veiga.
Designa o servidor Marcus Faro de Castro, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Relações Internacionais.
Homologa o reultado de aprovação na avaliação do estágio probatório da servidora Maria Cristina Soares Rodrigues, professora assistente, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Ato nº 019/97 da Diretoria da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o Professor Maria Lígia Robalinho Lima da função de Chefe do Departamendo de Pediatria da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme Ato da Reitoria nº 1289/1999-A.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco César Borges Silva, ocupante do cargo de Assistente em administração, da função de Gerente de Pagamento, Cadastro e Controle Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Nomeia Solange Garcia dos Reis, candidata habilitada em 12 lugar no concurso público, objeto do Edital Convocatório n. 47/2004, publicado no DOU de 13/8/2004, e Edital de Homologação n. 60/2004, publicado no DOU de 23/11/2004, para o cargo de Professora Assistente MSB I M DE, código de vaga n. 312486, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, em vaga decorrente da aposentadoria de Kira Maria Antônia Tarapanoff.
Dispensa, a pedido, o servidor Messias Costa, Professor Adjunto MS, da função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Planejamento e Administração, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Antônio Lisboa Carvalho de Miranda, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Ciências da Informação e Documentação, a partir de 01/01/2007.
Dispensa, por término de madato, a servidora Anna Beatriz Baptista de Mello, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de chefe do Departamento de Artes Visuais.
Designa o professor Ubirajara da Silva, do Departamento de Comunicação para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Programa Nacional de Teleducação-PRONTEL visando a realização de curso de Aperfeiçoamento de Professor de Rádio e Televisão das Escolas de Comunicação.
Dispensa a servidora Maria Lucinea Gomes do cargo em comissão de secretária junto ao Departamento de Biblioteconomia e a designa para exercer o cargo de secretária junto ao Departamento de Direito.
Designa o professor Raimundo Nonato Veloso para exercer a função de Chefe do Departamento de Desenho do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa a professora Safira Bezerra Amman para exercer a função de chefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Homologa o AR-090/82, de 04/10/1982, que aprovou no Conselho de Ensino e Pesquisa o Calendário Universitário para 1983.
Designa a professora Solange Wecusler para exercer interinamente a função de Coordenadora da Clínica de Psicologia (FG-4) do Instituto de Psicologia, a partir de 21.12.88.
Dispensa a professora Michele Annie Rossignol Dardenne da função de Coordenadora do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o servidor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, para exercer a função de Chefe do Departamento de Relações Internacionais.
Dispensa o Professor José Alfredo Lacerda de Jesus da função de Subchefe do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme o Ato da Reitoria nº 1289/1999-A.
Dispensa, a pedido, a servidora Glória Janda Parente Timbó, ocupante do cargo de Analista de sistemas, da função de Coordenadora de Projetos da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Nomeia Mariney Pereira Conceição, candidata habilitada em 12 lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 14/2004, publicado no DOU de 15/3/2004, e Edital de Homologação n. 62/2004, publicado no DOU de 24/11/2004, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga n. 707397, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, em vaga decorrente da aposentadoria de David Lee Fortune.
Designa a servidora Ruth Gonçalves de Faria Lopes, Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Administração e Planejamento, a partir de 01/01/2006.
Dispensa, por término de madato, o servidor Nelson Fernando Inocêncio da Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de subchefe do Departamento de Artes Visuais.
Designa o professor Paulo Vicente Guimarães, diretor da Faculdade de Educação para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes-GEIPOT, para a realização do Curso de Planejamento de Transportes Urbanos e Controle de Tráfego nas instalações da FUB.
Designa a escriturária Mirtis Maria Amarante Pinto para responder pela Secretaria do Departamento de Medicina Especializada durante a ausência do titular.
Designa a professora Thereza Cristina de Oliveira Costa Pinto para exercer a função de subchefe do Departamento de Desenho do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa por término de mandato o professor Julio Cezar Melatti da função de subchefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Admite o professor Patrício Aníbal Letelier Sotomayor, do Departamento de Física, no Quadro docente desta universidade, no nível de titular.
Designa o professor José Luiz Riani Costa para exercer a função de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir desta data.
Designa o professor Lacê Medeiros Breyer para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o servidor Luiz Pedone, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciência Política.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 2186/1997 publicado no D.O.U. de 03/12/97, que nomeou Denis Marinho da Silva Brandão, para o cargo de Professor Auxiliar, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa o servidor Eduardo Flávio Oliveira Queiroz, ocupante do cargo de professor titular, da função de chefe do Departamento de Nutrição.
Dispensa o Professor Albino Verçosa de Magalhães da função de Chefe do Departamendo de Patologia da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme Ato da Reitoria nº 1289/1999-A.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria de Fátima Neris Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em administração, da função de Gerente de Aposentadoria e Pensão Federal da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Designa o servidor Marcelo Ladeira, ocupante do cargo Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1), pro tempore, do Departamento de Ciência da Computação.
Nomeia Annibal Affonso Neto, candidato habilitado em lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 46/2004, publicado no DOU de 12/8/2004, e Edital de Homologação n. 57/2004, publicado no DOU de 12/11/2004, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga n. 314901, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Luiz Fernando Victor.
Designa o servidor Francisco Neto da Silva Júnior, Recepcionista, para responder como Secretário da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de férias do titular João de Souza Borges, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Dispensa o servidor Lúcio José Vivaldi, ocupante do cargo de Professor Pesquisador MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística, a partir de 22/12/2006.
Designa o servidor Luiz Gallina Neto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Designa o escriturário Luizimar Nóbrega Naziazene para o cargo de Tesoureiro na Tesouraria da FUB, durante a ausência do Titular.
Designa ao chefe da Seção de Transporte Raimundo Borges da Silva para responder pela Chefia do Serviço de Transporte e Zeladoria durante a ausência do titular.
Designa a professora Mireya Suárez de Soares para exercer a função de subchefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Admite o professor Detlef Hans-Gert Walde, do Departamento de Geociências, no Quadro docente desta universidade, no nível de adjunto.
Designa Margrit Dutra Schmidt para responder pelo cargo, em comissão, de Assessor Especial do Gabinete do Reitor.
Designa o professor Roberto Luis Brant Campos para exercer a função de Subchefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir desta data.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Procede a ascensão funcional do servidor Venício Artur de Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para o cargo de Professor Titular, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais.
Homologa o resultado da avaliação de estágio probatório da servidora Durcineia Crispim de Sousa.
Designa a servidora Elisabetta Gioconda Iole Giovanna Recine, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de chefe do Departamento de Nutrição.
Dispensa o Professor Odécio Pissaia da função de Subchefe do Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme o Ato da Reitoria nº 1289/1999-A.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria José de Freitas Pires, ocupante do cargo de Técnica em arquivo, da função de Gerente de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Designa a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do SER/Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da aervidora Maria Lúcia Pinto Leal, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Nomeia André Porto Ancona Lopez, candidato habilitado em 12 lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 27/2004, publicado no DOU de 6/5/2004, retificado pelo Edital n. 34, publicado no DOU de 31/5/2004, e Edital de Homologação n. 50/2004, publicado no DOU de 30/8/2004, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga n. 314413, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Madalena Maia.
Designa o servidor Jovani Paim Freire, Enfermeira/Área, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem do Centro Cirúrgico do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da servidora Helen Cristina Rodrigues Ribeiro, de 09/01/2006 a 23/01/2006.
Designa o servidor Antônio Eduardo Gomes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística, a partir de 22/12/2006.
Designa o servidor Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Elisabete de Araújo Ferreira, de 18/01/2007 a 16/02/2007.
Designa o professor Jorge de Freitas Antunes para exercer as funções de Chefe do Departamento de Música do IA, durante a ausência do Titular.
Designa o escriturário Antonio Carlos de Carvalho para responder pela Secretaria do Departamento de Estatística durante a ausência do titular.
Dispensa por término de mandato o professor Raimundo Nonato Veloso Filho da função de chefe do Departamento de Desenho do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Admite o professor Ivo Bertoni, do Departamento de Matemática, no Quadro docente desta universidade, no nível de assistente.
Designa a advogada Alayde Avelar Freire Sant'anna para exercer o cargo, em comissão de Assessor Especial da assessoria jurídica, a partir de 25.02.86.
Contrata Francisco Ricardo da Cunha como Professor Substituto na vaga decorrente do desligamento de George Kolenkine (ENM).
Reconduz o professor Nielsen de Paula Pires para exercer a função de Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM, (FC-5), a partir de 14/11/89.