Designa o servidor Roque Magno de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) no ADM/Departamento de Administração.
Designa a servidora Débora Dorneles Barem da Silva, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Noturno (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, o servidor João Paulo Machado Peixoto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Guillermo Jose Asper Y Valdes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do ADM/Departamento de Administração.
Designa o servidor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do ADM/Departamento de Administração.
Designa o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, o servidor Gilberto Tristão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe (FG-1) pro tempore do ADM/Departamento de Administração.
Designa o servidor Gilberto Tristão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para a função de Chefe (FG-1) pro tempore do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração.
Reintegra Carlos Augusto Callou, servidor beneficiado pela anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das disposições constitucionais transitórias no cargo de professor adjunto de MS C IV do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação no departamento de administração da faculdade de estudos sociais aplicados.
Designa o servidor Rubem de Oliveira Lima, para exercer a função de Chefe Interino do Departamento de Adminsitração.
Dispensa, por término de mandato a partir de 15/12/1994, o servidor Jorge Fernando V. de Pinho, da função de Chefe do Departamento de Administração.
Exonera, a pedido, o servidor Humberto Falcão Martins, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjuno MS, com lotação no Departamento de Administração.
Nomeia Geraldo Sardinha Almeida para o cargoo de Professor Assistente MS B I (M) DE do QUadro de Pessoal Permanente com lotação no Departamento de Administração em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Augusto Callou, ocorrida em 11/04/1995.
Nomear Fernando de Rosa para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE do Quadro de Pessoal Permanente com lotação no Departamento de Administração em vaga decorrente da aposentadoria de Clotilde Andrade Andrade Paiva, ocorrida em 18/11/1991.
Retifica o Ato da Reitoria nº. 1683/2007, de 29/11/2007, que homologou o resultado da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Annibal Affonso Neto; onde se lê no Departamento de Geografia, leia-se no Departamento de Administração.
Retifica o Ato da Reitoria nº. 1549/2007, publicado no DOU de 29/10/2007, que dispensou o servidor Tomás de Aquino Guimarães, ocupante do cargo de Professor Associado MS; onde se lê Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Administração, leia-se Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Exonera, a pedido, a servidora Liliana Cardoso Silva, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação no Departamento de Administração.
Retifica o Ato da Reitoria nº. 1550/2007, publicado no DOU de 29/10/2007, que designou o servidor Paulo Carlos Du Pin Calmon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS; onde se lê Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Administração, leia-se Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Exonera, a pedido, o servidor Sérgio Xavier da Trindade, ocupante do cargo de Arquivista, com lotação no Departamento de administração.
Designa o servidor Júlio Eduardo S. de Menezes para exercer a função de Subchefe do Departamento de Administração.
Designa o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho para exercer a função de Chefe(FG-1) do Depratamento de Administração.
Dispensa, a pedido, a partir de 21/09/1995, o servidor Waldyr Viegas de Oliveira da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Administração.
Designa o servidor Aldery Silveira Júnior, para exercer a função de Coordenador do Curso Diurno de Administração, do Departamento de Administração.
Dispensa o servidor Nereu Silva Rolim, da função de Coordenador do Curso Diurno de Administração, do Departamento de Administração.
Designa o servidor Júlio Eduardo da Silva Menezes, para exercer a função de Coordenador do Curso Noturno de Administração, do Departamento de Administração;.
Dispensa o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, da função de Coordenador do Curso Noturno de Administração, do Departamento de Administração.
Designa o servidor Antônio Nascimento Júnior, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Diurno do Departamento de Administração, a partir de 8/11/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Gisela Demo Fiuza, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenadora de Graduação - Diurno do Departamento de Administração, a partir de 8/11/2007.
Autoriza lotação secundária do Professor João Paulo Machado Peixoto, do Departamento de Administração, no Departamento de Ciência Política, até 28/2/2003;Defini percentual de 50% como máximo para a carga horária semanal do Professor João Paulo no POL.
Designa o servidor Geraldo Sardinha Almeida para exercer função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) do Departamento de Administração, a partir de 26/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor José Matias Pereira da função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) do Departamento de Administração, a partir de 26/10/1998.
Designa o Professor Adjunto Jorge Fernando Valente de Pinho, a partir de 23/11/2005, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Administração (ADM).
Dispensa, a pedido, o Professor Adjunto Aldery Silveira Júnior, da função de Coordenador de Graduação Noturno, do Departamento de Administração (ADM), a partir de 23/11/2005.
Designa o servidor Roque Magno de Oliveira para exercer função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Administração.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Luiz Fernando Terra Tallarico da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (G-2) do Departamento de Administração, a partir de 13/10/1998.
Designa o servidor Paulo Carlos Du Pin Calmon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós- Graduação do Departamento de Administração, a partir de 15/10/2007.
Dispensa o servidor Tomás de Aquino Guimarães, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Administração, a partir de 15/10/2007.
Designa, de 05/12/2005 a 03/01/2006, período de férias de Jorge Fernando Valente de Pinho, a Professora Adjunta Francy Soares Bogosian para responder como Chefe do Departamento de Administração (ADM).
Designa a Professora Adjunta, Gisela Demo, à função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Administração (ADM), a partir de 07/11/2005.
Dispensa o Professor Assistente Roque Magno de Oliveira, a pedido, da função de Coordenador de Graduação Diurno do Departamento de Administração (ADM), a partir de 07/11/2005.
Designa Geraldo Sardinha Almeida, Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Curso de Graduação em Administração Postal do Departamento de Administração, a partir de 1º/06/2006. Memorando ADM nº 82/2006.
Designa o servidor Luiz Severino Macedo de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Designa o servidor Jose Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Administração (ADM).
Designa o senhor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração.
Designar o servidor João Paulo Machado Peixoto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Designa o servidor Guillermo José Asper y Valdés, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Subchefe do Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Debora Dorneles Barem da Silva, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, da função de Subchefe do Departamento de Administração.
Designa o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a Função de Chefe (FG-1) do Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Nereu Silva Rolim, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Administração (ADM).
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Severino Macedo de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Dispensa, a pedido, o servidor Feruccio Bilich, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Graduação Noturno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Carlos Rosano Perla, lotado no Departamento de Administração, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 487198, referente ao período de 23/07/2002 a 23/11/2004.
Designa a servidora Francy Soares Bogosian, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do ADM/Departamento de Administração, a partir de 07/11/2005.
Designa o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração, a partir de 07/11/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do ADM/Departamento de Administração, a partir de 07/11/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do ADM/Departamento de Administração, a partir de 07/11/2005.
Designa o servidor José Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Dispensa, a pedido, do servidor Tomás de Aquino Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-1) do Departamento de Administração/ADM.
Dispensa, a pedido, do servidor José Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Reconduz a servidora Débora Dorneles Barem da Silva à função de subchefe do Departamento de Administração.
Reconduz o servidor Nereu Silva Rolim à função de chefe (FG-1) do Departamento de Administração.
Concede promoção ao servidor Milton de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para Adjunto MS C IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, a partir de 30/05/1995.
Designa servidor José Márcio Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Administração.
Dispensa a pedido, o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Administração.
Nomeia José Maria de Oliveira, candidato habilitado em 3° lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 42/2005, publicado no DOU de 17/05/2005, e Edital de Homologação nº 193/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312659, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente do falecimento de Ralff Carvalho Justiniano Ribeiro, ocorrido em 30/04/2002.
Nomeia Gisela Demo, candidata habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 42/2005, publicado no DOU de 17/05/2005, e Edital de Homologação nº 193/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312643, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Dinair Andrade da Silva, ocorrida em 08/08/2003.
Nomeia Gilmar Masiero, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 42/2005, publicado no DOU de 17/05/2005, e Edital de Homologação nº 193/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312633, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Liana Lauria Pires, ocorrida em 31/03/2005.
Dispensa o professor Luiz Serverino Macedo de Oliveira da função de coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos (NEASIA), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM). Designa os professores Paulo Ramos Coelho Filho e Luiz Severino Macedo de Oliveira para exercerem, respectivamente, as funções de Coordenador e Coordenador Substituto do Núcleo de Estudos Asiáticos.
Nomeia Júlio Eduardo da Silva Menezes para o cargo de professor assistente, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Débora Dorneles Barem da Silva para o cargo de professor auxiliar, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Roque Magno de Oliveira para o cargo de professor assistente, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Guilhermo José Asper Y Valdés para o cargo de professor auxiliar, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Aldery Silveira Júnior para o cargo de professor auxiliar, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Antônio André Cativo Barros para o cargo de professor auxiliar, lotado no Departamento de Administração, em vaga decorrente da Lei nº 8.618.
Nomeia Carlos Rosano Peña, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 85/2002, e Edital de Homologação nº 105/2002, para o cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Nereu Silva Rolim, ocorrida em 06/12/2001.
Exonera, a pedido, a partir de 22/03/93, o servidor Alexandre Tinoco Mendonça, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C II, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 335/93, de 26/03/93, publicado no DOU de 30/03/93, que declarou vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI C II, ocupado pelo servidor Alexandre Tinoco Mendonça, com lotação no Departamento de Administração, a partir de 17/03/93.
Nomeia Marcus Vinicius Soares Siqueira, candidato habilitado em 3º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 46/2004, publicado no DOU de 12/08/2004, e Edital de Homologação nº 57/2004, publicado no DOU de 12/11/2004, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312188, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Gileno Fernandes Marcelino, ocorrida em 10/12/2003.
Designa o servidor Lindoval da Silveira Rocha para exercer a função de secretário do curso noturno (FG-5) do Departamento de Administração.
Dispensa a servidora Marlúcia Almeida Felinto da função de secretária do curso noturno (FG-5) do Departamento de Administração.
Dispensa o servidor Júlio Eduardo da Silva Menezes, da função de Subchefe do Departamento de Administração.
Designa o servidor Nereu Silva Rolim, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Administração.
Designa o servidor Luíz Fernando Terra Tallarico, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Administração (FG-2), do Departamento de Administração.
Dispensa o servidor Waldyr Viegas de Oliveira, da função de Coordenador do Curso de Mestrado em Administração (FG-2), do Departamento de Administração.
Designa o professor Jorge Fernando Valente de Pinho para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Administração (FG 2), do Departamento de Administração, a partir de 01.12.89.
Dispensa o professor João Paulo Machado Peixoto da função de Coordenador do Curso de Graduação em Administração (FG 2), do Departamento de Administração, a partir de 01.12.89.
Designa o professor Ior Titton para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Administração a partir de 19 de setembro de 1974.
Designa o professor Evaldo Macedo de Oliveira para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Administração a partir de 19 de setembro de 1974.
Dispensa o professor Antonio Ramos Machado no cargo de Subchefe do Departamento de Administração, a partir do dia 03 de setembro de 1974.
Designa os professores Cid Ferreira Lopes Filho, Telma Suaiden e Carlito Roberto Zaneth para serem, respectivamente, representantes do Departamento de Administração, Departarmento de Matemática e Departamento de Economia junto à Congregação de Carreira do curso de Administração.
Dispensa os professores Evaldo Macedo de Oliveira e Adilson Gonçalves da função de representantes do Departamento de Administração e Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Administração.
Designa a professora Maria do Socorro Vieira Carvalho, do Departamento de Administração, para exercer a função de executora do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério do Exército.
Reintegra Milton de Oliveira, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Adjunto, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração.
Dispensa o professor Gilberto Tristão do Departamento de Administração das funções de executor do convênio celebrado entre a FUB e MEC para promover a mútua cooperação.
Dispensa o professor Gilberto Tristão do Departamento de Administração das funções de executor do convênio celebrado entre a FUB e MEC para a implantação e manutenção do Núcleo de Assistência Técnica-NAT, especializado em Planejamento Universitário.
Designa o servidor Tomás de Aquino Guimarães,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Coordenador (FG-2) do Programa de Pós-Graduação em Administração do Departamento de Administração (ADM) .
Dispensa, a pedido, o servidor Roque Magno de Oliveira,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador (FG-2) do Programa de Pós-Graduação em Administração do Departamento de Administração (ADM) .