Dispensa, a pedido, o servidor Wladimir da Cunha Barros, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1) da DEA/Diretoria de Esporte Arte e Cultura, a partir de 01/09/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Tarcisio do Nascimento Cruz da função de Secretário (FG-4) da DEA/Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, a partir de 14/11/2005.
Designa o Assistente em Administração Carlos Alberto Rodrigues Diniz, a partir de 14/11/2005, à função de Chefe do Serviço de Esporte e Lazer da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA).
Designa o Assistente em Administração Tarcísio do Nascimento Cruz para a função de Secretário da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, conforme Memorando SAC/DEA nº 0073/XXXX.
Dispensa, a pedido, o servidor Júlio César Versiani Teixeira, ocupante do cargo de Assistente em administração, da função de Chefe do serviço e esporte e lazer da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa, o servidor Wladimir da Cunha Barros, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de chefe de serviço de esporte e lazer (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura/DEA, a partir de 1º/06/2003.
Dispensa, a pedido, a partir de 11/04/1996, a servidora Lucila Souto Mayor Rondon de Andrade, da função de Chefe do Serviço e Lazer (FG-1), da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Exonera, a pedido, a partir de 28/06/1996, a servidora Solange Miguel Marcondes Armando, ocupante do cargo de Técnico em Artes Cênicas NS D IV, código de vaga n° 707558, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Esporte Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, a partir de 25/05/1998, a servidora Maria da Glória Fernandes Reis da função de Chefe do Serviço de Arte e Cultura (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa a servidora Cássia Ribeiro Bandeira de Melo, para exercer a função de Chefe do Serviço Artístico e Cultural (FG-1) da DIretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa o servidor José Benedito Pinheiro Ribeiro, para exercer a função de Chefe Interino do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1), da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa o servidor Tarcísio do Nascimento Cruz, para exercer a função de chefe do serviço de Esporte e Lazer, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa o servidor Francisco Wellington Bandeira Barros, para exercer, interinamente, a função de Secretário da Diretoria de Esportes, Arte e Cultura.
Nomeia a Senhora Helena Rodenburg Ribeiro Sanches, para exercer o cargo de Diretora de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Cássia Ribeiro Bandeira de Melo, da função de Chefe do Serviço Artístico Cultural, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Alberto Rodrigues Diniz da função de Chefe do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1) da DEA/Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, a partir de 14/11/2005.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, durante o período de férias da titular Rosana Andréa Costa de Castro, de 01/02/2006 a 28/02/2006.
Dispensa o servidor Wladimir da Cunha Barros, ocupante do cargo de Assistente em administração, da função de Chefe do serviço de esporte e lazer da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa servidor Magno Geraldo Ribeiro de Assis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe de Serviço de Esporte e Lazer (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura/DEA.
Designa Clemira Ordonez Souza para exercer a função de Chefe do Serviço Artístico e Cultural da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa o servidor Tarcísio do Nascimento Cruz para exercer a função de Chefe Interino do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1), da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1996, o servidor Tarcisio do Nascimento Cruz, da função de Chefe do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1), da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o servidor José Benedito Pinheiro Ribeiro, da função de chefe do serviço de Esporte e Lazer, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o servidor José Benedito Pinheiro Ribeiro, da função de secretário, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis para função a ser exercida no Serviço de Arte e Cultura (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Nomeia Paulo da Costa Lages Filho, candidato(a) habilitado(a) em 3º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Audiovisual NI A I, código de vaga nº 707700, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, em vaga decorrente da exoneração de Jayme Savite Júnior, ocorrida em 10/10/1995.
Designa o servidor Carlos Alberto Rodrigues Diniz, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe do Serviço de Esporte e Lazer (FG-1) da DEA/Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, a partir de 01/09/2005.
Designa o Assistente em Administração Tarcísio do Nascimento Cruz, a partir de 14/11/2005, à função de Secretário da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA).
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, durante o período de férias da titular Rosana Andréa Costa de Castro, de 01/02/2007 a 27/02/2007.
Designa o servidor André Luiz Teixeira Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do serviço de esporte e lazer da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco Wellington Bandeira Barros, da função de Secretário da Diretoria de Esportes, Arte e Cultura.
Exonera, a pedido, o servidor José de Anchieta de Almeida Rego, ocupante do cargo de Programador Cultural, com lotação na Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, para exercer a função de Chefe do Serviço Artístico e Cultural, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/09/1995, a servidora GisedaCaixeta Bernardes da Cunha, da função de Chefe do Serviço Artístico e Cultural (FG-1) da Diretoria de Esporte Arte e Cultura.
Designa a servidora Ana Virgínia de Araújo Queiroz para exercer a função de Chefe do Serviço de Arte e Cultura (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Concede dispensa à servidora Ana Virgínia de Araújo Queiroz da chefia do Serviço de Arte e Cultura (FG-1) exercida na Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Dispensa, a pedido, o Assistente em Administração Sonia Azevedo de Carvalho para a função de Secretário da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, conforme Memorando SAC/DEA nº 0073/XXXX.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria da Gloria Fernandes Reis da função de Chefe do Serviço de Arte e Cultura (FG-1) da DEA/Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, a partir de 14/11/2005.
Reconduz Rosana Andréa Costa de Castro ao cargo de Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA), a partir de 14/11/2005.
Designa a Assistente em Administração Maria da Glória Fernandes Reis, a partir de 14/11/2005, para exercer a função de Chefe do Serviço de Arte e Cultura, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a senhora Rosana Andréa Costa de Castro, à função de Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA).
Dispensa, a pedido, o servidor Mágno Geraldo Ribeiro de Assis, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de chefe de serviço de esporte e lazer (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura/DEA, a partir de 1º/06/2003.