Designa o servidor Gerson Américo Janczura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa a servidora Maria Angela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de extensão do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a Professora Maria Angela Guimarães Feitora da função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002. Designa, os Professores Claudio Vaz Torres e Eliane Maria Fleury Seidl para as funções de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/07/2002.
Dispensa, por término de mandato, as professoras Júlia Issy Abrahão e Sandra Francesca Conte de Almeida das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia. Designa, a partir de 20/11/2002, os professores Ileno Izídio da Costa e Suely Sales Guimarães para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia.
Designa o Professor Assistente, Balsem Pinelli Júnior, como Coordenador de Extensão do Instituto de Psicologia, decorrente da licença Capacitação da Professora, Eliane Maria Fleury Seidl.
Dispensa, a pedido, a professora Eliane Maria Fleury Seidl (PED) da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia (IP), a partir de 10/09/2003, e designa a professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira (PED) para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Psicologia (IP), a partir de 10/09/2003.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres , ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 25/10/2006.
Designa o professor Hartmut Günter/ PST e a professora Denise de Souza Filho/ PED às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Psicologia, a partir daquela data.
Designa a servidora Regina Lúcia Sucupira Pedroza, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Coordenadora de Graduação em Psicologia (FG-2) do IP/Instituto de Psicologia, durante os períodos de Férias e Licença Especial da Professora Rachel Nunes da Cunha, de 19/07/2005 a 04/08/2005 e de 05/08/2005 a 04/11/2005, respectivamente.
Designa Roberto Ciqueira Gonçalves Carvalho, Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente de Direção do Instituo de Psicologia (FG-2), durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 10/09/2007 a 29/09/2007.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Secretário do curso de graduação do Instituto de Psicologia, a partir de 18/04/2007.
Dispensa a professora Marisa Maria Brito de Justa Neves da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão por término do mandato, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a partir da data 20/09/2007 e designa as professoras Gláucia Ribeiro Starling Diniz e Eliane Maria Fleury Seidi para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a partir da data 20/09/2007.
Designa o Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa a Wânia Cristina de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia, durante o período de licença capacitação da titular Eliane Maria Fleury Seidl.
Designa a servidora Terezinha de Camargo Viana, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretora do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 7/1/2008 a 1 0/2/2007.
Designa o Hartmut Günther, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Kátia Elizabeth Puente Palácios.
Dispensa, por término de mandato, a professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira/PED da função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante do IP/Instituto de Psicologia e designa a professora Rachel Nunes da Cunha/PPB à função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante do IP/Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, a professora Ângela Maria de Oliveira Almeida (PED) da função de membro titular junto à Câmara de Extensão (CEX), como representante do Instituto de Psicologia e designa o professor Mário César Ferreira (PST) para exercer a função de membro titular junto à CEX, como representante do Instituto de Psicologia.
Designa a professora Angela Maria de Oliveira Almeida (PED) para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Extensão (CEX), como representante do Instituto de Psicologia (IP).
Designa as professoras Angela Maria de Oliveira Almeida e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira às funções membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes do Instituto de Psicologia.
Designa a professora Angela Mágda Rodrigues Virgolim para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante do Instituto de Psicologia, a partir da data de assinatura do Ato. Esta data, registrada como em 09/06/2008, provavelmente ocorreu no mês de julho, dado o sequencial de Atos da Reitoria do mesmo ano.
Designa a Professora Sheila Giardini Murta para a função de membro Suplente da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Designa a Professora Gláucia Ribeiro Starling Diniz para a função de Membro Suplente da Câmara de Pós-Graduação como Representante do Instituto de Psicologia.
Designa a Professora Regina Lúcia Sucupira Pedroza para a função de membro suplente da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Psicologia.
Designa a professora Maria Alice Magalhães D'Amorim (PST) para exercer a função de Representante provisória das Congregações de Carreira do Instituto de Psicologia, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir desta data.
Designa o Professor Álvaro Tamayo Lombana para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa a servidora Antônia Alves de Souza do cargo de secretária do Departamento de Psicologia Social e Trabalho. Designa a servidora Antônia Alves de Sousa para o cargo de secretária do Instituto de Psicologia. Designa o servidor José Ribamar Pereira Frazão para o cargo de secretário do Departamento de Psicologia Social.
Designa a Professora Mariza Monteiro Borges (PED) para exercer a função de Representante provisória das Congregações de Carreira do Instituto de Psicologia, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa o Professor Lincoln da Silva Gimenes, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (FG-1), do Instituto de Psicologia,a partir de 01/03/90.
Designa o Professor Alvaro Tamayo Lombana para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Ângela Magda Rodrigues Virgolim, para exercer, interinamente, a função de Coordenadora de Graduação, no Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Josele Regina de Oliveira Abreu Rodrigues (PPB) para exercer a função de Membro Suplente junto ao Conselho de Administração, como representante do Instituto de Psicologia, a partir de 04/07/1996.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0123/1997, que designou Mariza Monteiro Borges, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0125/1997, que designou Álvaro Tamayo Lombana, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Mariza Monteiro Borges para exercer a função de Diretora pro tempore do Instituto de Psicologia, pelo período de 13/03/98 a 12/04/98.
Designa os Servidores Maria das Graças G. Torres da Paz (PST) e Balsem Pinelli Júnior (PCL) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz para a função de coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Rachel Nunes da Cunha, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior para exercer a função de Coordenador Geral de Projetos Especiais do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Mariza Monteiro Borges (PED) para exercer a função de membro titular representando o Conselho do Instituto de Psicologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 18/06/1998.
Dispensa, por término de mandato, o professor Hartmut Gunther (PST) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/04/2000 . Reconduz a professora Diva Maria Moraes Albuquerque Maciel(PED) à função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia, a partir de 17/04/2000 . Designa a professora Angela Maria de Oliveira Almeida (PED) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Psicologia .
Dispensa, a pedido, as professoras Gardênia Abbad/PST e Elenice Seixas Hanna/PPB das funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IP/Instituto de Psicologia, a partir de 18/07/2005. Designa as professoras Tânia Cristina Rivera/PCL e Claisy Maria Marinho de Araújo/PED às funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IP/Instituto de Psicologia, a partir de 18/07/2005.
Designa o servidor Jairo Eduardo Borges Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, a partir de 20/01/2006.
Dispensa, por aposentadoria, da função de membro suplente do Conselho Universitário, a representante do Instituto de Psicologia, a professora, Suely Sales Guimarães, designa para a mesma função o Professor, Aderson Luiz Costa Júnior e reconduz para função de membro efetivo, o professor, Iieno Izídio da Costa.
Dispensa, por término de mandato, da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a representante dos Coordenadores dos Cursos de Gradução, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Psicologia, a professora, Maria Cláudia S. Lopes de Oliveira, designa para a mesma função a Professora, Eliane Maria Fleury e reconduz para função de membro titular, o professor, Cláudio Vaz Torres.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.
Designa o Cláudio Vaz Tôrres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa.
Designa a servidora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, ocupante do cargo de Professora assistente, para exercer a função Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, Psicóloga, para responder pela Coordenação do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia, durante a licença capacitação do servidor Ileno Izídio da Costa, no período de 24/03/2003 a 21/06/2003.
Designa o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-4) do CAEP/Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.