Designa a servidora Osíris Turnes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa, a pedido, o servidor Raul Yukihtro Matshushita, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Reconduz a servidora Tânia Schmitt, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas (TE).
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 20/12/2006 a 29/12/2006.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 24/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 05/03/2007 a 24/03/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) pro tempore, do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, por término de mandato, os professores Haydée Werneck Poubel e Gustavo Leonel Gilardoni Avalle das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Exatas. Designa, a partir de 08/01/2003, os professores Gustavo Leonel Gilardoni Avalle e Elves Alves de Barros e Silva para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Aprova ad referendum a recondução dos Professores Noraí Romeu Rocco e Antônio Eduardo Gomes para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO), na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas (lE).
Dispensa, por término de mandato, os professores Marcelo Ladeira/CIC e Tânia Schmitt/MAT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas e designa os professores Rui Seimetz/MAT e Murilo Silva de Camargo/CIC às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Aprova ad referendum a recondução dos Professores Claudete Ruas e Wilson Henrique Veneziano para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Contrata o professor George Benski na qualidade de professor visitante junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Hugo Jorge Monteiro para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas durante o afastamento do titular.
Designa o professor Peter Bakuzis do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando o desenvolvimento do ensino de Pós-Graduação de Química Orgânica.
Designa o professor Djairo Guedes de Figueiredo do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando a realização de uma Escola de Análise.
Dispensa, a pedido, o professor Geraldo Severo de Souza Ávila das funções de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o professor Said Najati Sidki das funções de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Celso Chiarini da função de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Almir Neves de Figueiredo da função de Subchefe do Departamento de Geociências do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Almir Neves de Figueiredo para responder pela chefia do Departamento de Geociência do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Dispensa o professor Reinhardt Adolfo Fuck, das funções de diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor José David Mangueira Viana para responder pela chefia do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Gilsea Sarmento Malvar para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Said Nataji Sidki para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Said Najati Sidki da função de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Reynaldo Acírio de Oliveira da função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o escriturário Vicente de Paulo Ramos da Silva para responder pela Secretaria do Departamento de Geociências.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para executor responsável pela aplicação de quotas de Supervisão - cadastro nº 81.809.
Dispensa o professor José David Mangueira Vianna, a pedido, da função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Colber Gonçalves de Oliveira para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, o professor Marcel Auguste Dardenne do cargo de chefe do Departamento de Geociências do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa por término de mandato a professora Keti Tenenblat da função de chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor David Goldstein Costa para exercer a função de chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Peter Bakuzis para exercer a função de chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Rudolf Richard Maier do cargo de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor David Goldstein Costa, por término de mandato, do cargo de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, para exercer a função de Subcoordenadora do Curso de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Exatas, tendo em vista o constante do M. DEX 278/95.
Designa o professor Gerson Pfitscher para o cargo de Subchefe do Departamento de Ciências da Computação.
Dispensa o Professor Noraí Romeu Rosso da função de Chefe do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas.
Reconduz o Professor Mauro Luiz Rabelo na função de Subchefe do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Revalino Francisco Simões para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento nos Institutos de Ciências Exatas, de Geociências e de Expressão e Comunicação.
Designa o professor Wellington Santiago da Rocha para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Matemática do Instituto de Ciências Exatas a partir de 20/08/1986, sem prejuízo de suas atribuições de Sub-Chefe do departamento. O coordenador exercerá as funções atinentes ao curso de Matemática que lhe forem delegadas pela Chefia do Departamento e terá mandato coincidente com o Chefe do Departamento.
Dispensa o Professor João Lopes de Albuquerque Montenegro do cargo de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para o cargo de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca para a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Álvaro de Faria, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor Marcel Auguste Dardenne da função Chefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Nomeia o Professor Antônio Mozar Martins Monteiro para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas (FC-5), na forma do artigo 28 do Estatuto da UnB.
Dispensa o Professor Alfredo Severo Alves da função de Diretor PRO-TEMPORE do Instituto de Ciências Exatas (FC-4).
Designa o professor Alfredo Severo Alves para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exata (FC-04), a partir de 16.12.89.
Dispensa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, da função de Subchefe do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas. Designa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, para exercer a função de Chefe do Departamento de Física (FG-1), do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o servidor Gerson Henrique Pfitscher da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Gerson Henrique Pfitscher para a função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designar o professor Jurandir Rodrigues de Souza (QUI) para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 31/10/1995. II - Designa a professora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (FIS) para exercer a função de Coordenadora de Extensão (Suplente) do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 31/10/1995.
Designa a servidora Maria Marta Leuzinha Arruda para exercer a função de Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Marco Antônio Amato para exercer a função de Vice-diretor, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Norai Romeu Rocco, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4).
Dispensa, a partir de 16/02/98, por término de mandato, o servidor Marco Antônio Amato, da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a partir de 06/03/98, o servidor Jurandir Rodrigues de Souza da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 01/04/98, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Luiz Antônio da Frota Matto.
Homologa o resultado de aprovação na aviação de estágio probatório do servidor Peter Zõrnig.
Homologa a aprovação do servidor Nigel John Edward Pitt na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Adjunto, conforme parecer favorável pela Resolução nº 21/1999 da Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa, por término de mandato, a servidora Osiris Turnes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (TE).
Designa o servidor Eduardo Freitas da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística (EST) do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Dispensa a servidora Tania Schmitt, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (IE). Ocupa o cargo de Professor Assistente.
Designa o servidor Marcelo Ladeira, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) no Instituto de Ciências Exatas. Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Dispensa, a pedido, o Servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS da função de Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor pro tempore do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, a pedido, a servidora Haydée Werneck Poubel, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para, por 90 (noventa) dias, exercer a função (CD-4) de Diretor pro tempore do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Pavel Zalesski, lotado no Instituo de Ciências Exatas, ocupante do cargo de Professor Titular, matrícula n. 487066.
Designa o servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa a Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda.
Aprova ad referendum a recondução das Professoras Aletela Patrícia Favacho de Araújo e Claudete Ruas para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Reconduz os professores João Carlos Nascimento de Pádua (MAT) e Claudete Ruas (EST) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Homologa Pontuação para a Promoção Funcional Docente para a Classe E, com denominação de Professor Titular na Carreira do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Wilmeosney Banzato do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Adilson Gonçalves do cargo de Subchefe do MAT e o designa para exercer o cargo de Vice-Diretor do IE.
Efetiva o mandato do professor Henrique Tafuri Malvar junto à Chefia do Departamento de Estatística do IE.
Designa o professor Celso Chiarini para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do IE.
Contrata o Prof. Luiz Carlos Gomes, na qualidade de visitante, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Prof. Hugo Jorge Monteiro para responder, temporariamente, pela Diretoria do Instituto de Ciencias Exatas.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor Henrique Tafuri Malvar do cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Bárbara Jardim Nunes para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, o professor Marco Antonio Amato do cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa o professor José David Mangueira Vianna para o cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa o professor Chat-Yin Ho para exercer a função de subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa a professora Bárbara Jardim Nunes da função de subchefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Geraldo Alberto Luzes Ferreira para exercer a função de subchefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/08/1987, o professor Henrique Tafuri Malvar das funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Concede ao Professor Antônio Carneiro Barbosa a suspensão das atribuições do cargo de Diretor do IE para desincompatibilizar-se, tendo em vista sua candidatura ao cargo de Reitor da Universidade. Designa o Professor Antônio Mozart Martins Monteiro, Vice-Diretor do IE, para substituí-lo na direção do Instituto, sem prejuízo de suas atribuições como Vice-Diretor.