Designa o servidor Raimundo Cristalino Pereira, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Coordenador de Planejamento e Execução Orçamentária (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Marilda Cardoso Gualberto, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, ocupante do cargo de Pedreiro, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 05/04/2005.
Designa Francisco Joaquim de Sousa, Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenador de Concessão e Postura da Prefeitura do Campus, a partir de 11/10/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Marilda Cardoso Gualberto, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Prefeitura do Campus, do nível de capacitação II para III, a partir de 01/09/2006.
Designa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o servidor Raimundo Cristalino Pereira, ocupante do cargo de Técnico em móveis e esquadrias, para responder como Coordenador de Concessão e Postura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco Joaquim de Sousa, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa os servidores Weglisson Medeiros Ferreira e José Pedro Rdrigues do Amaral Ribeiro para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Prefeitura do Campus, a partir de 25/05/2007.
Designa o vigilante Antônio Barreto dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemes.
Designar o vigilante João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Firmino José de Sousa Neto.
Dispensa o Vicente de Pádua Justo Júnior, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o Aguinaldo Morais Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Dispensa o Jumair de Arruda Rodrigues, ocupante do cargo de Jardineiro, da função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria ao Raimundo Cunha Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Vigilante, lotado no Serviço de Segurança e Fiscalização PRC, com fundamento no art 3º incisos de 1 a III, da EC nº 47/2005, acrescida da vantagem prevista no artº 62, da Lei nº 8.112/1990.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Delson Leandro da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campu.
Dispensa o servidor José Luiz Rodrigues Ananias, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus.
Aprova ad referendum a indicação dos Servidores Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira e Josué Barbosa Guedes para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, na condição de representantes da Prefeitura do Campus.
Aprova emenda ao Estatuto e alterar o Regimento Geral da Universidade de Brasília, representadas pela criação, na estrutura organizacional da Instituição, da Secretaria de Infraestrutura (INFRA) e pela substituição do nome da Prefeitura do Campus para Prefeitura da UnB.
Dispensa o Servidor Valdomir dos Santos Missel da função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Fátima Georgina Figueiredo Rocha de Almeida da função de Secretária da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Simei Domingues da função de Chefe do Serviço de Transporte da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins da função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa o Servidor Carlos Cantuária Salim da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Gertrudes Winter da função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Maria do Carmo Lopes Martins para exercer a função de Secretária da Prefeitura do Campus; Designa o servidor Manoel Cardoso Neto para exercer a função de Chefe do Serviço de Proteção ao Patrimônio (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Simei Domingues para exercer a função de Chefe da Seção de Concessão e Postura (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Carlos Cantuária Salim para exercer a função de Chefe do Serviço de Transportes (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa o Servidor Wilson da Silva Reis para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo-GER (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilene Gonçalves Rocha para exercer a função de Chefe da Seção de Controle (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a servidora Rita de Cácia Barros para exercer a função de Secretária da Diretoria de Plenejamento (FG-7) da Prefeiturra do Campus.
Reconduz a Servidora Clarice Coutinho dos Santos na função de Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos (FG-3) da Prefeitura do Campus; Dispensa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe de Serviço de Apoio Administrativo (FG-3) da Prefeitura do Campus; Designa a Servidora Lúcia Leite de Mesquita Wolney para exercer a função de Chefe da Seção de Compras e Cadastro (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Carlos Liberto Lopes na função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares (FG-3) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro na função de Chefe da Seção de Telefonia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz a Servidora Luciana Lopes Rocha na função de Chefe da Seção de Arquivo (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Leviston Batista de Carvalho na função de Chefe da Seção de Reprografia (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro na função de Chefe da Seção de Desenho (FG-6) da Prefeitura do Campus; Reconduz o Servidor Fernando Ferreira de Paula na função de Assistente (FG-2) da Prefeitura do Campus; O Ato entra em vigor a partir de 01/01/1990.
Declara vago um cargo de técnico em móveis e esquadrias em decorrência do falecimento do servidor Manoel Virgolino Ramos, lotado na coordenadoria de manutenção da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Maria do Carmo Thormann, para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Projetos, na Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Nomeia o senhor Edison Oliveira Machado para exercer o cargo de Diretor de Obras da Prefeitura do Campus.
Autoriza a incorporação ao acervo patrimonial de bens adquiridos por meio de doação feita pela FINATEC, que deverão ser alocados na carga patrimonial da Prefeitura do Campus, Centro de Apoio a Intercâmbio e Programas Internacionais, Centro de Educação Aberta, Continuada e à Distância, Gabinete do Reitor, Decanato de Ensino de Graduação; Seção de Órgãos Colegiados, Vice-Reitoria, Procuradoria Jurídica, Departamento de Ecologia, Assessoria de Planejamento Institucional, Ouvidoria.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Fernando de Azevedo Dantas, da função de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro, da função de Chefe do Serviço de Concessão e Postura, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, da função de Coordenador de Obras, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, da função de Encarregado Geral de Manutenção do Multiuso, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Dionísio Filho Silva, da função de Encarregado de Manutenção Predial/FSD, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Maria Teixeira Maia, da função de Encarregado de Manutenção Predial/FAD, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, para exercer a função de Coordenador Orçamentário, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Luiz Damaceno Filho, para exercer a função de Coordenador de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco de Assis da Silva, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Valdéia Teixeira de Oliveira, para exercer a função de Chefe da Central de Informações, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Edilmo Capistrano Uchoa, para exercer a função de Chefe da Seção de Instalação Telefônica, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção/Multiuso, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Gerson Oliveira de Santana, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/Reitoria, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Maria Teixeira Maia, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FAD, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva, para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial/ICC, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Marcelo Cerqueira Moacyr, para exercer a função de Chefe do Setor de Supervisão de Eletricidade/ICC, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 05/12/97, a servidora Alaide Coimbra da Silva, da função de Coordenador de Manutenção da Prefeitura do Campus.
Nomeia, a partir de 26/07/93, Suely Franco Netto Gonzales para exercer a função de Prefeita do Campus da Universidade de Brasília (CD-3).
Dispensa o Servidor Ricardo José de O. Carvalho, da função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de 01 Elevador, adquirido pela Prefeitura do Campus para o Restaurante Universitário, classificado e pago indevidamente como material permanente.
Designa a servidora Maristela Abad, para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de 800 (oitocentas) carteiras universitárias inservíveis, de acordo com o parecer da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 15/04/1996, o servidor Hailhi Lauriano Dias, da função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa dos bens da relação anexa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília. Autoriza, de acordo com o Decreto nº 99.658/1990, a venda dos bens da mencionada relação, considerados insersíveis e daqueles de recuperação antieconômica. Autoriza a Prefeitura do campus a reutilizar os bens de madeira.
Dispensa, a pedido, o servidor Valderi Pires de Sousa da função de chefe da Seção de Mercenaria da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza para exercer a função de Chefe da Seção de Marcenaria da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Manoel Andrade da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Autoriza, de acordo com a Resolução do Conselho Diretor nº 001/92 e tendo em vista o constante do memorando PAT 92/99, de 31/03/1999, a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um CD ROOM e três teclados alfanuméricos, alocados no CESPE; um teclado alfanumérico, alocado no CPD; um teclado alfanumérico, alocado no MRT; um teclado alfanumérico, alocado no SIS; um scanner colorido, alocado no PRC.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Francisco Sérgio da Silva da função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Cícero dos Santos da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Cria o Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais da Unb (PPNE).
Designa o servidor Eraldo Vieira Filho para exercer a função de supervisor de segurança no Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa à pedido, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramestre/Oficio, da função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Contador Antônio Wilson Botelho de Sousa para exercer a função de Prefeito da Prefeitura do Campus, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Henrique Ewerton Pires para a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Francisco Sérgio da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias NI, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o Vigilante Carlos Linimberg Nunes de Almeida da função de Supervisor de Segurança, da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 29/11/2005.
Reconduz o Assistente em Administração Remival Nunes Lemes, a partir de 29/11/2005, à função de Coordenador de Portaria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Reconduz o servidor Lecy Ferreura Martins de Vigilante à Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Reconduz o servidor Francisco das Chagas Santana de Vigilante à Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Fernando de Azevedo Dantas, Auxilixar em Administração, da função de Coordenador de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor José de Souza Nóbrega, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da servidora Elisabeth de Araújo Ferreira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, Pedreiro, para responder como Coordenador do Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz Cesar de Macedo, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa o servidor Dionísio Filho Silva, ocupante do cargo de Técnico em Áudio Visual, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Almim Luiz da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Claudemir dos Santos, de 10/02/2006 a 11/03/2006.
Designa o servidor Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemos, de 11/01/2006 a 08/02/2006.
Dispensa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Edmilson Garcia de Sousa, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Surpevisor de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa servidor Eluziânio Francisco Macêdo, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para exercer função de Gerente de Contratos da Coordenadoria de Negócios da Diretoria de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa de 10/07/2006 a 24/07/2006, a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias do titular Osmar Benetis.
Designa o servidor Gerson de Oliveira Santana, ocupante do cargo de Apontador, para responder como Coordenador de Almoxarifado (FG-1) da Coordenação de Manutenção da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz César de Macedo, de 8/1/2007 a 6/2/2007.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 15/01/2007 a 13/02/2007.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Lucia Leite Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Prefeitura do Campus, do nível de capacitação I para II, a partir de 20/09/2006.
Localiza os servidores Antônio Desterro Abreu da Cunha, Edmilson Garcia de Souza; Raimundo Mota Viana e José Gomes da Silva para exercer suas atividades no setor de hidráulica da Prefeitura do Campus; e os servidores Ronaldo Almeida dos Santos e a servidora Sandra Damázio Lima para exercerem suas atividades na Clinica de Odontologia do Hospital universitário de Brasília. Locais considerados insalubres pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho (NEST). Concede aos servidores adicional de insalubridade sobre vencimento do cargo que ocupam. Conta efeitos financeiros a partir da data de assinatura. Revoga disposições em contrário.Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº. 1706/2007.
Localiza os servidores Antônio Desterro Abreu da Cunha, Edmilson Garcia de Souza; Raimundo Mota Viana e José Gomes da Silva para exercer suas atividades no setor de hidráulica da Prefeitura do Campus; e os servidores Ronaldo Almeida dos Santos e a servidora Sandra Damázio Lima para exercerem suas atividades na Clinica de Odontologia do Hospital universitário de Brasília. Locais considerados insalubres pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho (NEST). Concede aos servidores adicional de insalubridade sobre vencimento do cargo que ocupam. Conta efeitos financeiros a partir da data de assinatura. Revoga disposições em contrário.
Dispensa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.
Designa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Concede progressão funcional por Capacitação Profissional aos servidores da relação anexa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. O anexo menciona os servidores a seguir. Lotados na Faculdade de Direito: Alaíde Coimbra da Silva, Francisca Campos de Paula; Lotados no Centro de Excelência em Turismo: Albanete Alves Burity; Lotados no Hospital Universitário de Brasília: Alcida Lima de Almeida, Fabiano José Queiroz Costa, Irene de Jesus Rodrigues, João Eudes Filho, Lucyana Bertoso de Vasconcelos Freire, Maria José Alves da Silva Martins, Maria Luzenira Rodrigues Braga, Paulo de Oliveira Martins Júnior, Raquel Peres da Silva, Willys Cardozo Bezerra; Lotados na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria: Andréia Alves Rosa; Lotados no Serviço de Patrimônio: Antuir José Gonçalves, Eudes de Queiroz E Silva, Ronaldo Maia; Lotados na Diretoria de Administração Acadêmica: Arnaldo Carlos Alves, Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, Cleonice Argenta Carlos, Dilmo Câmara de Souza, Dinuari da Rocha Souza; Lotados na Faculdade de Educação Física: David Pereira de Castro; Lotados na Biblioteca Central: Eudássio Moreira de Sousa, ânia Milca de Carvalho Malheiros, Valdinea Maria MAcedo Bezerra; Lotados no Departamento de Engenharia Elétrica: Evangelisto Mendes Barbosa; Lotados na Prefeitura do Campus: Geraldo Amorim da Silva; Lotados no Restaurante Universitário: Gerson Anselmo de Souza, Marani Bitencourt Bragança; Lotados na Faculdade de Medicina: Gilvan Laurentino da Silva; Lotados no Decanato de Administração e Finanças: Helio Marcos Neiva; Lotados no Banco Central: Limara Gouveia de Mattos Leme; Lotados no Departamento de Ciência da Informação e Documentação: Ivan Alves de Freitas; Lotados no Centro de planejamento: João Carlos Nogueira de Castilho, Luis Fernando de Paula Pinto; Lotados na Faculdade Arquitetura e Urbanismo: João de Souza Borges; Lotados na Diretoria de administração Academica: José Ari Milhomem Carvalhedo; Lotados no Instituto de Física: José das Dores Ferreira; Lotados na Diretoria de Administração de Pessoal: José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, Maria do Carmo Sarmento Gonçalves; Lotados no Instituto de Química: Josué de Lima Rodrigues; Lotados na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação: Lourival Milhomem Filho; Lotados na Faculdade de Ciência da Saúde: Lucio Neves Pereira; Lotados na Prefeitura do Campus: Lucia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto, Severino Herculano de Melo Filho, Weglisson Medeiros Ferreira; Lotados no Departamento de Sociologia: Luzia Alves dos Santos; Lotados no Intituto de Relações Internacionais: Maria Telma Bezerra Alves; Lotados no Serviço de Compra Internacionais: Maristela Elisabeth Ferreira Gehrmann; Lotados na Diretoria Técnica de Extensão: Marlene da Silva Bonfim; Lotados no Instituto de Ciências Biológicas: Nlma Pires da Silva; Lotados no Serviço de Segurança e Fiscalização: Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho; Lotados na Secretária de Recursos Humanos: Rosiane Dantas Couto Lopes; Lotados no Departamento de Matemática: Tânia Maria de Santana Sertão; Lotados na Diretoria de Recursos Materiais: Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira; Lotados na Secretaria de Empreendimentos Imobiliarios: Viviane Vieira Coutinho Sabino.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco das Chagas Santana, de 10/2/2008 a 10/3/2008.
Dispensar, a pedido, o servidor José de Souza Nóbrega, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Antonio Rodrigues, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Alberto Francisco da Costa, ocupante do cargo de Operador de máquina copiadora, lotado na Direção da Prefeitura do Campus, a partir de 20/11/2002.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor João Carlos Nogueira de Castilho, ocupante do cargo de Engenheiro, lotado na Direção da Prefeitura do Campus, a partir de 21/11/2002.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Alberto Francisco da Costa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora NI, com lotação na Prefeitura do Campus/PRC, a partir de 21/11/2002.