Designa o servidor Manoel Andrade da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Francisco Sérgio da Silva da função de Chefe da Seção de Manutenção do ICC (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1998, o servidor Cícero dos Santos da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Francisco Sérgio da Silva para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Eraldo Vieira Filho para exercer a função de supervisor de segurança no Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa à pedido, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramestre/Oficio, da função de Chefe da Seção de Marcenaria (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Contador Antônio Wilson Botelho de Sousa para exercer a função de Prefeito da Prefeitura do Campus, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Henrique Ewerton Pires para a função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Francisco Sérgio da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias NI, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o Vigilante Carlos Linimberg Nunes de Almeida da função de Supervisor de Segurança, da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 29/11/2005.
Reconduz o Assistente em Administração Remival Nunes Lemes, a partir de 29/11/2005, à função de Coordenador de Portaria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Reconduz o servidor Lecy Ferreura Martins de Vigilante à Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Reconduz o servidor Francisco das Chagas Santana de Vigilante à Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Fernando de Azevedo Dantas, Auxilixar em Administração, da função de Coordenador de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor José de Souza Nóbrega, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a servidora Marilda Cardoso Gualberto, Assistente em Administração, para responder como Diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da servidora Elisabeth de Araújo Ferreira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor Floriano Ferreira de Souza, Pedreiro, para responder como Coordenador do Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz Cesar de Macedo, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Dispensa o servidor Dionísio Filho Silva, ocupante do cargo de Técnico em Áudio Visual, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Almim Luiz da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Claudemir dos Santos, de 10/02/2006 a 11/03/2006.
Designa o servidor Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemos, de 11/01/2006 a 08/02/2006.
Dispensa o servidor Valdemir Gomes de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa o servidor Edmilson Garcia de Sousa, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Surpevisor de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Designa servidor Eluziânio Francisco Macêdo, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para exercer função de Gerente de Contratos da Coordenadoria de Negócios da Diretoria de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa de 10/07/2006 a 24/07/2006, a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias do titular Osmar Benetis.
Designa o servidor Gerson de Oliveira Santana, ocupante do cargo de Apontador, para responder como Coordenador de Almoxarifado (FG-1) da Coordenação de Manutenção da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz César de Macedo, de 8/1/2007 a 6/2/2007.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Coordenador de Transporte (FG-1) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Fernando de Azevedo Dantas, de 15/01/2007 a 13/02/2007.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Lucia Leite Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Prefeitura do Campus, do nível de capacitação I para II, a partir de 20/09/2006.
Dispensa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.
Designa o Cícero dos Santos, ocupante do cargo de Eletricista, para exercer a função de Coordenador de Zeladoria da Prefeitura do Campus.
Concede progressão funcional por Capacitação Profissional aos servidores da relação anexa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro. O anexo menciona os servidores a seguir. Lotados na Faculdade de Direito: Alaíde Coimbra da Silva, Francisca Campos de Paula; Lotados no Centro de Excelência em Turismo: Albanete Alves Burity; Lotados no Hospital Universitário de Brasília: Alcida Lima de Almeida, Fabiano José Queiroz Costa, Irene de Jesus Rodrigues, João Eudes Filho, Lucyana Bertoso de Vasconcelos Freire, Maria José Alves da Silva Martins, Maria Luzenira Rodrigues Braga, Paulo de Oliveira Martins Júnior, Raquel Peres da Silva, Willys Cardozo Bezerra; Lotados na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria: Andréia Alves Rosa; Lotados no Serviço de Patrimônio: Antuir José Gonçalves, Eudes de Queiroz E Silva, Ronaldo Maia; Lotados na Diretoria de Administração Acadêmica: Arnaldo Carlos Alves, Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, Cleonice Argenta Carlos, Dilmo Câmara de Souza, Dinuari da Rocha Souza; Lotados na Faculdade de Educação Física: David Pereira de Castro; Lotados na Biblioteca Central: Eudássio Moreira de Sousa, ânia Milca de Carvalho Malheiros, Valdinea Maria MAcedo Bezerra; Lotados no Departamento de Engenharia Elétrica: Evangelisto Mendes Barbosa; Lotados na Prefeitura do Campus: Geraldo Amorim da Silva; Lotados no Restaurante Universitário: Gerson Anselmo de Souza, Marani Bitencourt Bragança; Lotados na Faculdade de Medicina: Gilvan Laurentino da Silva; Lotados no Decanato de Administração e Finanças: Helio Marcos Neiva; Lotados no Banco Central: Limara Gouveia de Mattos Leme; Lotados no Departamento de Ciência da Informação e Documentação: Ivan Alves de Freitas; Lotados no Centro de planejamento: João Carlos Nogueira de Castilho, Luis Fernando de Paula Pinto; Lotados na Faculdade Arquitetura e Urbanismo: João de Souza Borges; Lotados na Diretoria de administração Academica: José Ari Milhomem Carvalhedo; Lotados no Instituto de Física: José das Dores Ferreira; Lotados na Diretoria de Administração de Pessoal: José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, Maria do Carmo Sarmento Gonçalves; Lotados no Instituto de Química: Josué de Lima Rodrigues; Lotados na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação: Lourival Milhomem Filho; Lotados na Faculdade de Ciência da Saúde: Lucio Neves Pereira; Lotados na Prefeitura do Campus: Lucia Leite de Mesquita Wolney, Marilda Cardoso Gualberto, Severino Herculano de Melo Filho, Weglisson Medeiros Ferreira; Lotados no Departamento de Sociologia: Luzia Alves dos Santos; Lotados no Intituto de Relações Internacionais: Maria Telma Bezerra Alves; Lotados no Serviço de Compra Internacionais: Maristela Elisabeth Ferreira Gehrmann; Lotados na Diretoria Técnica de Extensão: Marlene da Silva Bonfim; Lotados no Instituto de Ciências Biológicas: Nlma Pires da Silva; Lotados no Serviço de Segurança e Fiscalização: Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho; Lotados na Secretária de Recursos Humanos: Rosiane Dantas Couto Lopes; Lotados no Departamento de Matemática: Tânia Maria de Santana Sertão; Lotados na Diretoria de Recursos Materiais: Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira; Lotados na Secretaria de Empreendimentos Imobiliarios: Viviane Vieira Coutinho Sabino.
Designa o servidor João Francisco Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Francisco das Chagas Santana, de 10/2/2008 a 10/3/2008.
Dispensar, a pedido, o servidor José de Souza Nóbrega, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, para exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Benedito Raimundo Pires, ocupante do cargo de Mecânico/Área, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Carlos Silvestre de Souza, ocupante do cargo de Motorista, para exercer a função de Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Antonio Rodrigues, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designar o servidor Firmino José de Souza Neto, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervidor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcelo Cerqueira Moacyr ocupante do cargo de Eletricista/Área, da função de Chefe de Setor/Supervisor de eletricidade do ICC (FG-6) Da PRC/Prefeitura do Campus.