Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Osmindo Rodrigues Pires Júnior, matrícula nº 995592, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, lotado no Departamento de Ciências Fisiológicas, referente ao período de 12/07/2002 a 12/11/2004.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do CFS/Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2005.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1), a partir de 14/07/2007.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2007.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Concede progressão funcional do professor Adjunto Antonio Sebben, do Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir da data de 07/04/2000, ouvida a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0037/2000.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Reconduz o professor Antônio Sebben na função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, por mais dois anos.
Exonera, a pedido, a partir de 03/07/1996, o servidor Alexandre Ramlo Torre Palma, ocupante do cargo de Biólogo NS D V, código de vaga n° 708151, do Quadro de Pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 29/09/1995, o servidor Valdir Filgueiras Pessoa da Função de Chefe(FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Reconduz, tendo em vista o constante do OI CFS 001/99, a servidora Eliana de Cássia Pinheiro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Designa a Servidora Nara Irléia de Siqueira, para exercer a função de Secretária Interina (FG-4), do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Maridasan da função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antônio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Carlos Alberto Schwartz para a função de Sub-Chefe de Departamento, do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Nomeia Eliana De Cassia Pinheiro para o cargo de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, em vaga decorrente da Criação da Lei 8.618.
Nomeia Vanner Boere Souza, ocupante do cargo de Professor assistente MS B I (M), do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, em vaga decorrente da Lei 8.618/93.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) e Iara Gomes Brasileiro (GEM) das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996. Designa os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (CFS) e Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Valter Cezar Fernandes Silveira, ocupante do cargo de Técnico de laboratório, lotado no Departamento de Ciências Fisiológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 09/11/2006.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Sebben, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do CFS/Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2005.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do CFS/Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1), a partir de 14/07/2007.
Designa a servidora Maria Clotilde Henriques Tavares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2007.
Autoriza a lotação secundária do Professor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, do Departamento de Ciências Fisiológicas, na Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 13/09/2007. Define o percentual de 50% como máximo para a carga horária semanal do Professor.
Designa o professor Marco Marcondes de Moura para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Designa o professor Djalma José Muniz para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 502 e 550/89. Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o servidor Marco Marcondes de Moura da função de Sub-Chefe de Departamento, do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Nomeia Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, em vaga decorrente da Lei 8.618/93.
Nomeia Carlos Alberto Bezerra Tomaz para o cargo de Professor titular MS D(D) DE, código de vaga nº 312367, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Paulo Espirito S. Saraiva, ocorrida em 30/10/1992.
Designa o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Concede progressão funcional, ao Professor Assistente Vanner Boere Souza, do Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir da data de 31/08/2000, ouvido a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0038/2000.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Eliana de Cassia Pinheiro, da função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, para exercer a função de Subchefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Nomeia Célia Ghedini Ralha, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 81/2002, e Edital de Homologação nº 104/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Sylvia Serra Barreto, ocorrida em 22/03/1993.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Designa o servidor Antônio Sebben, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas/CFS.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Washington José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico de laboratório, lotado no Departamento de Ciências Fisiológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 09/11/2006.
Dispensa a servidora Benedita Augusta Siqueira da função de Secretária do Departamento de Genética e Morfologia (FG-7), do Instituto de Ciências Biológicas. Dispensa o servidor José de Ribamar P. Frazão da função de Secretário do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Benedita Augusta Siqueira para exercer a função de Secretária do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o servidor José de Ribamar P. Frazão para exercer a função de Secretário do Departamento de Ecologia (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a Servidora Benedita Augusta Siqueira, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Valdir Filgueiras Pessoa da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o servidor Carlos Alberto Schwartz (CFS) como membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 18/04/1996.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1999, o servidor Valdir Filgueiras Pessoa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas.
Demite o Professor Adjunto Marco Marcondes de Moura, código da vaga nº 314550, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas, a fim de concluir o Processo Administrativo Disciplinar nº 23106002092/1999-49, conforme a Lei nº 8112/1990 e do Artigo 207 da Constituição Federal e Resolução da Reitoria nº 0024/1999.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do CFS/Departamento de Ciências Fisiológicas, a partir de 14/07/2005.
Homologa, de 06/08/2003 a 06/12/2005, o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Alzira Amélia Martins Rosa e Silva, lotada no Departamento de Ciências Fisiológicas, ocupante do cargo de Professor Titular (matrícula nº 1001124).
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Maria Marta Mariano, ocupante do cargo de Produtor cultural, lotada no Departamento de Ciências Fisiológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 23/11/2006.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professor Titular MS.