Concede aposentadoria à Maria Williani da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Administrador, lotada na Faculdade de Tecnologia, com fundamento no art. 3º, incisos 1 a III, parágrafo único, da EC nº 47/2005, acrescido da vantagem prevista no art. 62, da Lei nº 8.112/1990.
Dispensa os professores André Luiz Aquere de Cerqueira e Sousa e José Marcelo Imaria Encirias das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia e designa os professores Jeanine Maria Felfili Fagg e José Camargo da Costa para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional do Paulo Celso dos Reis Gomes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente, com lotação na Faculdade de Tecnologia, para a classe de Professor Adjunto.
Procede à progressão funcional do professor Paulo Celso Dos Reis Gomes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, do cargo de Professor Assistente MS 3 para o cargo de Professor Assistente MS 4.
Designa o Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias da titular Maria Williani da Silva.
Designa o servidor Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Assistente da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias da titular Maria Williani da Silva, de 7/2/2008 a 7/3/2008.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretor da Faculdade de Tecnologia,durante o período de férias do titular Humberto Abdalla Júnior, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Localiza servidores para exercerem suas atribuições em ambientes considerados insalubres por Laudos Periciais elaborados pela Segurança do Trabalho. Concede o adicional de insalubridade, para os mesmos servidores, no percentual de 10%, correspondente ao grau médio, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo que cada um ocupam. Os servidores localizados são os seguintes. Engenheiro: Eliane Kraus de Castro (Local do Exercício: Laboratório de Ensaios de Materiais do Departamento de Engenharia Civil - Faculdade de Tecnologia); e Professor Substituto: Jansen Rodrigues Pereira dos Santos (Local do Exercício: Laboratório de Fitopatologia - Instituto de Ciências Biológicas).
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretor da Faculdade de Tecnologia (CD-4), durante o período de férias do titular Humberto Abdalla Júnior, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Designa os Professores Aida Fadel e Marco Alfredo Di Lascio, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 24/05/2007.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio, ao servidor Alessandro Borges de Sousa Oliveira, ocupante do cargo de Professor magistério superior, lotado no Laboratório de Termociência e Morfologia Dinâmica do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia, a partir de 08/05/2007.
Dispensa, a pedido, os professores Pedro Murrieta dos Santos Neto e Francisco Damasceno Freitas das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/03/2007. Designa os professores Ivan Marques de Toledo Camargo e Ildeu Soares Martins para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/03/2007.
Designa, a partir de 12/03/2007, os professores José Carlos Balthazar e Paulo César Marques da Silva às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes da Faculdade de Tecnologia.
Concede ao servidor Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Auxiliar em administração, lotado na Direção da Faculdade de Tecnologia, o aumento do percentual de Incentivo à Qualificação, de 8%, sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, a partir de 03/01/2007.
Designa a servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Assistente de Direção da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias da titular Maria Williani da Silva, de 02/04/2007 a 01/05/2007.
Concede ao servidor Marcos de Freitas Santos, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado na Direção da Faculdade de Tecnologia, o aumento do percentual de Incentivo à Qualificação de 10% para 15% sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, a partir de 13/11/2006.
Designa a servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em Administração,para responder como Secretária (FG-3) da Faculdade de Tecnologia, durante o período de férias do titular Fernando Coelho Amorim, de 8/1/2007 a 6/2/2007.
Procede a progressão funcional de Fernando Jorge Rodrigues, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado na Faculdade de Tecnologia, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Dispensa, por término de mandato, os professores José Carlos Balthazar e Alexandre Ricardo Soares Romariz das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia, a partir de 26/09/2006. Designa os professores Fernando Jorge Rodrigues Neves e José Luis Vital de Brito, para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia, a partir de 26/09/2006.
Concede adicional de insalubridade à Izabel Cristina de Oliveira Campos, ocupante do cargo de Professor de 1º e 2º graus, lotada no departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia a partir de 29/03/2006.
Exonera, a pedido, o servidor Adam Victor Nazareth Branduzzi, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, do cargo de Assistente em Administração, código de vaga nº 211218, lotado na Faculdade de Tecnologia, a partir de 31/07/2006.
Concede Adicional de Insalubridade aos servidores (José Paulo Barbosa Silva Filho, Valter Costa de Oliveira, Marco Lopes da Cunha, Aracy Batista Lima) constantes do anexo a este Ato.
Designa servidor Yosiaki Nagato, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Subchefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa servidor Fernando Edmundo Chermont Vidal, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer função de Chefe pro tempore do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa servidor Fernando Edmundo Chermont Vidal, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe pro tempore do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa por término de mandato o servidor Nestor Aldo Campana, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa servidor Ricardo Silveira Bernardes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Titular José Marcelo Imaña Encinas, a partir de 23/11/2005, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT).
Designa o Professor Titular José Marcelo Imaña Encinas, a partir de 23/11/2005, à função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia (FT).
Designar, a partir de 16/11/2005, a Administradora Maria Williani da Silva para exercer a função de Assistente da Faculdade de Tecnologia (FT).
Designa o Professor Francisco Damasceno Freitas, a partir de 01/12/2005, à função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT).
Designa o Professor José Marcelo Imana Encinas, a partir de 25/11/2005, para a função de membro efetivo do Conselho Universitário (CONSUNI), como representante temporário ou pro tempore da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, o Professor Edgar Nobuo Mamiya, como membro titular, e o Professor Pedro Murrieta dos Santos Neto, como suplente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), enquanto representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT), a partir de 24/11/2005. E designa o Professor Pedro Murrieta dos Santos Neto para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT), a partir de 24/11/2005.
Designa o Professor José Marcelo Imaha Encinas, da Faculdade de Tecnologia (FT), a partir de 24/11/2005, às funções de membro efetivo do Conselho Universitário (CONSUNI) e de representante temporário ou pro tempore da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da FT/Faculdade de Tecnologia, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, a servidora Cleide Riva Valina Cotrim, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Assistente (FG-2) da Faculdade de Tecnologia, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Tecnologia, a partir de 14/11/2005.
Designa os professores André Luiz Aquere de Cerqueira e Souza/ENC e Ailton Teixeira do Vale/EFL às funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CAD/Conselho de Administração, como representantes do Conselho da FT/Faculdade Tecnologia.
Nomeia Wandemberg de Oliveira Almeida, candidato habilitado em 14 lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório n. 1/2003, publicado no DOU de 12/11/2003, e Edital de Homologação n. 5/2004, publicado no DOU de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A 1, código de vaga n. 707932, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Daniel Pimentel Varela.
Exonera, a pedido, o servidor Daniel Pimentel Varela, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI, código de vaga n. 707932, com lotação na FT/Faculdade de Tecnologia.
Designar o servidor Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para exercer a função de Secretário (FG-3) da FT/Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-3) da FT/Faculdade de Tecnologia.
Procede com a progressão funcional, por mérito, de um padrão da Assistente em Administração,Yara Rodrigues de Borba, lotado na Direção da Faculdade de Tecnologia.
Procede com a progressão funcional, por mérito, de um padrão do Desenhista, Fábio Fortes de Carvalho, lotado na Faculdade de Tecnologia.
Procede com a progressão funcional, por mérito, de um padrão da Assistente em Administração, Cleide Riva Valina Cotrim, lotado na Faculdade de Tecnologia.
Autoriza a incorporaçao, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um conjunto de máquina de solda robotizada para solda a ponto, bem como a alocação desse na carga do Agente Patrimonial da Faculdade de Tecnologia.
Nomeia Daniel Pimentel Varela, candidato(a) habilitado(a) em 11º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707932, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Cláudio Faria Marques, ocorrida em 31/7/1996.
Nomeia Ronei Delfino da Fonseca, candidato(a) habilitado(a) em 10º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707773, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Michael Naves Ribeiro, ocorrida em 30/6/1995.
Nomeia Henderson Dias de Oliveira, candidato(a) habilitado(a) em 9º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707639, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Luiz José de Brito, ocorrida em 17/11/1995.
Nomeia José Algenor da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 8º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 315302, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Emerson Lucas de Souza, ocorrida em 31/3/1997.
Nomeia Wanderson Mendes da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 7º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 634673, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de William Rodrigues Gonçalves Estrela, ocorrida em 14/7/1998.
Nomeia Elton de Paiva Souza, candidato(a) habilitado(a) em 5º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 314053, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Neilton Alves Rezende, ocorrida em 23/12/1994.
Nomeia Roberto Akira Kitahara, candidato(a) habilitado(a) em 4º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 314045, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Melquezedeck Fernandes Castro, ocorrida em 10/7/1996.
Nomeia João Batista Brito do Nascimento, candidato(a) habilitado(a) em 3º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312645, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Constantino Soares de Carvalho, ocorrida em 3/2/1995.
Nomeia José Adilson Alves Rodrigues, candidato(a) habilitado(a) em 2º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312295, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de Francisco das Chagas Aguiar, ocorrida em 25/6/1998.
Nomeia Alvino José de Oliveira, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 312227, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da aposentadoria de José Luciano Martins, ocorrida em 16/9/1994.
Nomeia Marco Lopes da Cunha, candidato(a) habilitado(a) no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 708119, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Milvanei Alves dos Reis, ocorrida em 16/11/1995.
Designa, a partir de 08/10/2003, a professora Jeanine Maria Felfili Fagg (EFL) para a função de representante da Faculdade de Tecnologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Designa, a partir de 08/10/2003, o professor Nilton César Fidler (EFL) para a função de representante da Faculdade de Tecnologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Procede ao desligamento dos professores, Antônio Alberto Napomuceno e José Marcelo Imaña Encinas para as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes da Faculdade de Tecnologia.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Cleide Riva Valina Cotrim, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de assistente em administração NI, com lotação na Faculdade de Tecnologia, a partir de 29/04/2003.
Dispensa, por término de mandato, os professores Pedro Murrieta dos Santos Neto e Edgar Nobuo Mamiya das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto do Conselho Universitário, como representantes dos docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 04/10/2002. Designa, a partir de 05/11/2002, o professor Alexandre Florian da Costa, para a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante temporário dos docentes da Faculdade de Tecnologia.
Aprova mudança de regime de trabalho Tempo Parcial (TP 20 horas) para Dedicação Exclusiva (DE), do professor Mano Olavo Magno de Carvalho, lotado na Faculdade de Tecnologia (FT), Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Yara Rodrigues de Borba, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação na Faculdade de Tecnologia, a partir de 02/06/2002.
Dispensa a pedido, os professores Humberto Abdalla Júnior (ENE) e Alexandre Florian da Costa (EFL) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT) e Designa os professores Edgar Nobuo Mamiya (ENM) e Yaeko Yamashita (ENC) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, as professoras Cristina Célia Silveira Brandão (ENC) e Yaeko Yamashita (ENC) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT);Reconduz a professora Cristina Célia Silveira Brandão (ENC) à função de membro titular, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT) e Designa o professor Alberto Carlos Guimarães Castro Diniz (ENM) à função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT).
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Tecnologia/FT.
Dispensa, a pedido, o servidor Humberto Abdalia Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Tecnologia/FT.
Designa o servidor Humberto Abdalla Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de TécnoIogia/FT.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Humberto Abdalla Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Técnologia/FT.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antônio Alberto Nepomuceno, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Técnologia/FT.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Fábio Fortes de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Desenhista Projetista NI, com lotação na Faculdade de Técnologia (FT), a partir de 01/02/2002.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Fábio Fortes de Carvalho, ocupante do cargo de Desenhista Projetista, com lotação na Diretoria da Faculdade de Tecnologia, a partir de 01/02/2002.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Nilton Cesar Fiedler (EFL), ocupante do cargo de Professor Adjunto 1, matrícula n. 152269, referente ao período de 2/7/1998 a 2/11/2000.
Designa o servidor João Carlos Teatini de Souza Clímaco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC) da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, o servidor Luciano Mendes Bezerra, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC) da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa os professores Sadek Crisostomo Absi Alfaro e Guilherme Salves Soares de Azevedo Melo das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia, e designa os professores Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo e José Carlos Balthazar para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa,por término de mandato,a partir de 19/08/2000,os servidores Pedro Murrieta dos Santos Neto(ENC) e Humberto Abdalla Junior(ENE) das funções de membros titular e suplente,respectivamente,junto ao Conselho Universitário, como representantes dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Reconduz,a partir de 05/10/2000,o servidor Pedro Murrieta dos Santos Neto(ENC) para a função de membro titular junto ao Conselho Universitário, corno representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Designa,a partir de 05/10/2000,o servidor Edgar Nobuo Mamiya (ENIM) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia.
Designa a professora Cristina Célia Silveira Brandão (ENC) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia,a partir de 29/09/2000.
Dispensa,por motivo de dispensa da função de coordenador de curso, a partir de 01/07/2000,o professor Newton Moreira de Souza (ENC) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação,de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia.
Designa o servidor André Luz Sinoti (químico do Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia Civil) para fazer parte, como representante da Faculdade de Tecnologia, da Comissão Permanente de Radioproteção da Universidade de Brasília - constituída pela Resolução da Reitoria nº 066/99, de 13/09/1999,para implantar procedimentos de radioproteção e de gerência de rejeitos radioativos, padronizar o uso de material radioativo, controlar laboratórios que utilizam material radioativo, controlar o Depósito Provisório de Rejeitos Radioativos e ministrar cursos periódicos de treinamento e reciclagem, no âmbito da UnB , em substituição à servidora professora Cristina Célia Silveira Brandão.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um monitor de vídeo, por desaparecimento das dependências do Laboratório Central de Computação Científica, da Faculdade de Tecnologia, conforme Conselho Diretor nº 0001/1992, Memorando FTD nº 0020/2000, Comunicado de Ocorrência nº 00421/1998-000, Relatório da Comissão de Sindicância, e Memorando PAT nº 0034/2000.
Dispensa, a pedido, o professor Sérgio Koide da função de membro titular, e o professor Newton Moreira de Souza da função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir da data de 22/03/2000. Designa o professor Newton Moreira de Souza para a função de membro titular, e o professor Yaeko Yamashita para a função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir da data de 22/03/2000, conforme disposição do Estatuto da UnB e Memorando FDT nº 0057/2000.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio do servidor Alessandro Borges de Sousa Oliveira.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Eugênia Fonseca da Silva.
Designa o professor Antônio Alberto Nepomuceno para integrar a comissão constituída pela Resolução da Reitoria nº 0077/1999, tem por objetivo elaborar proposta de um código de ética a ser apreciação pelo Conselho Universitário e adotado.
Homologa o resultado de aprovação na aviação de estágio probatório do servidor Lélio Ribeiro Soares Júnior.
Designa o servidor Humberto Abdala Júnior para exercer a função de coordenador de extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo da função de coordenador de extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Humberto Abdala Júnior para exercer a função de vice-diretor pro tempore da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo da função de vice-diretor da Faculdade de Tecnologia.
Revoga o Ato da Reitoria nº 1990/1994, que delega competência a servidores da Faculdade de Tecnologia (FT) para praticarem atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial relativos a essa unidade gestora.
Dispensa o professor Ivan Marques de Toledo da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia. Designa o professor Humberto Abdalla Júnior para xercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Jorge Luiz de Almeida Ferreira.
Reconduz, tendo em vista o constante do memorando FTD n° 126/99, o Professor Sérgio Koide (ENC) à função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Tecnologia, a partir de 04/06/1999.
Homologa, em conformidade com o disposto no art. 20, da Lei n° 8.112/90, e na Resolução/CEPE n° 133/95, ouvida a Câmara de Carreira Docente, em sua 20ª reunião, realizada em 12/05/1999,o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Graciela Nora Doz de Carvalho (ENC), Professor Adjunto I, matrícula n° 150061, referente ao período de 09/06/1997 a 08/02/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato n° 061/98 da Diretoria da Faculdade de Tecnologia.
Homologa, em conformidade com o disposto no art. 20, da Lei n° 8.112/90, e na Resolução/CEPE n° 133/95, ouvida a Câmara de Carreira Docente, em sua 20ª reunião, realizada em 12/05/1999, o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Maria de Fátima Souza e Silva (ENC), Professor Assistente I, matrícula n° 149225, referente ao período de 17/12/1996 a 16/08/1998, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato n° 062/98 da Diretoria da Faculdade de Tecnologia.
Designa, tendo em vista o constante do memorando FTD/097/99 e do memorando DEX/223/99, o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.