Designa o Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo.
Designa a Numa Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de licença médica da titular Maria Joana Martins.
Dispensar, a pedido, os professores Lúcia Helena Soares e Silva e Renato de Oliveira Resende (CEL) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas; Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Zulmira Guerrero Marques Lacava (GEM) para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designar a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Cynthia Maria Kyaw, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 31/10/2007.
Designa o servidor Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo, de 03/05/2007 a 11/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa as Professoras Élida Geralda Campos e Maria Joana Martins, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 24/05/2007.
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a professora Heloisa Sinatora Miranda/ ECL e o Professor Jaime Martins Santana/ CEL às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir daquela data.
Designa a servidora Held Barbosa de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 20/11/2006 a 19/12/2006.
Designa Wagner Fontes, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Local do Curso de Graduação de Ciências Biológicas a Distância do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1º/09/2006.
Designa Maria das Graças Machado de Souza, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1º/09/2006. Memorando IB nº 129/2006.
Designa Adalberto Corrêa Café Filho, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental em Biologia do Instituto de Ciências BIológicas, a partir de 09/08/2006. Memorando FIT nº 55/2006.
Designa Heid Barbosa de Souza, Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade do Instituo de Ciências Biológicas, durante a licença gestante da titular, Aida Nazareth de Santanna Santos Costa, de 22/07/2006 a 18/11/2006, UnBDOC nº 54007/2006.
Designa Nilma Pires da Silva, Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Maria Joana Martins, de 07/08/2006 a 16/08/2006, UnBDOC nº 55528/2006.
Dispensa por término de mandato, professores Helena Castanheira de Moraes/ECL e Adalberto Corrêa Café Filho/FIT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos cursos de Graduação,Pós-Graduação e Extensão do Intituto de Biologia;Designa professores Adalberto Corrêa Café Filho/FIT e Andréa Queiroz Maranhão/CEL para funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Biologia.
Designa a servidora Maria Joana Martins, ocupante do cargo de Contínua, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 02/01/2006 a 16/01/2006.
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 18/12/2005 a 01/01/2006.
Designa a Professora Titular Sônia Nair Bao para responder, durante o período de afastamento da servidora Ivone Rezende Diniz, de 11/11/2005 a 20/11/2005, como Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o servidor Adalberto Corrêa Café Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental de Biologia (FG-2) do IB/instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Eliana Maria Santos Silva, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Coordenadora do Posto Avançado da DAA/Diretoria de Administração Acadêmica no IB/instituto de Ciências Biológicas (FG-6), a partir de 09/09/2005.
Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005. Designar o professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles (NECBIO) à função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005.
Dispensa, por término de mandato, o professor Ricardo Bentes de Azevedo (GEM) da função de membro titular do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro suplente do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Designa os professores Jader Soares Marinho Filho (ZOO) e Lúcia Helena Soares Silva (BOT) às funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IB/Instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005.
Designa a servidora Maria de Nazaré Klautau Guimarães Grisólia, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno (FG-2) do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Designa a servidora Cláudia Renata Fernandes Martins, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Diurno (FG-2) do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Designa os professores Márcio José Poças Fonseca/GEM e Maria Júlia Martins Silva/ZOO às funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do CONSUNI/Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa, a partir de 08/10/2003, a professora Helena Castanheira Morais (ECL) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Designa, a partir de 08/10/2003, o professor Lace Medeiros Breyer (BOT) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Dispensa, por término de mandato, o professor Jaime Martins de Santana (CEL) da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante do Conselho do Instituto de Biologia (lB), a partir de 26/08/2003 e designa o professor Ricardo Bentes de Azevedo (CEM) para exercer a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante do Instituto de Biologia (IB), a partir de 26/08/2003.
Designa a servidora Cláudia Renata Fernandes Martins, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o Professor Augusto César Franco da função de Membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Coonselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 04/07/2002. Designa o Professor Jader Soares Marinho Filho à função de Membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Coonselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 04/07/2002.
Dispensa, a pedido, o Professor Renato de Oliveira Resende da função de Membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Biológica, a partir de 31/05/2002. Designa a Professora Helena Castanheira de Morais à função de Membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Biológica, a partir de 31/05/2002.
Designa a servidora Sônia Nair Báo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Ivonw Rezende Diniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Biológicos (IB).
Designa o servidor Francisco Kleber Martins de Azevedo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental de Biologia (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, os professores Adalberto Corrêa Café Filho (IB/FIT) e Jaime Martins de Santana (IB/CEL) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) como representantes do Conselho de Instituto de Ciências Biológicas (IB). Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Augusto César Franco (BOT) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Maria de Fátima Menezes Almeida Santos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o Professor Visitante Cláudio Lúcio Costa para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas (IB), a partir de 23/05/2001.
Designa o servidor Marcos Antônio dos Santos Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (113) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Maria Elisa Ribeiro Calbo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Botânica (BOT) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Lucia Helena Soares e Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Botânica (BOT) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o professor adjunto Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz para a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas, conforme Memorando IBD nº 0061/2000.
Designa o assistente Cynthia Maria Kyaw para a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas, conforme Memorando IBD nº 0061/2000.
Dispensa os professores Valdir Figueira Pessoa e Ivone Rezende Diniz das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os professores Carlos André Ornelas Ricart e Ricardo Bentes de Azevedo para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa, tendo em vista o constante do memorando IBD/085/99, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa os professores Maristela de O. Azevedo e Adalberto Corrêa Café Filho da função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os professores Adalberto Corrêa Café Filho e José Carmine Dianese para exercerem a função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador de extensão do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, por término, a partir de 01/06/1998, os servidores Wilma Rose Coelho Ribeiro (IB/FIT) e Sônia Nair Báo (IB/GRM) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração. Designa, a partir de 01/06/1998, os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (IB/FIS) e Ivone Rezende Diniz (IB/ZOO) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração.
Designa, a partir de 15/05/1998, os servidores Cezar Martins de Sá (CEL) e Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz (CFS) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os Coordenadores do Instituto de Biologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 08/05/1998, os servidores Valdir Figueiras Pessoa e Lenise Aparecida M. Garcia das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os docentes do Instituto de Biologia junto ao Conselho Universitário. Designa, a partir de 08/05/1998, os servidores Iara Lúcia Gomes Brasileiro e Jader Marinho Filho para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os docentes do Instituto de Biologia junto ao Conselho Universitário.
Designa a servidora Maria Joana Martins, para exercer a função de Secretária (FG-3), do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Roberto Brandão Cavalcanti, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Maria Sueli Soares Felipe, para exercer a função de Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (CD-4).
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno, do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0092/1997, que designou Linda Styer Caldas, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0090/1997, que designou Mundayatam Haridasan, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Mundayatan Haridasan para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Aída Nazareth de Sant'anna Santos, para exercer a função de Assistente de direção, do instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, para exercer a função de Coordenador Noturno de Graduação, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Lurdes Isabel Velho do Amaral, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Biologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Lourdes Isabel Velho do Amaral para exercer a função de Coordenador Noturno do Curso de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) e Iara Gomes Brasileiro (GEM) das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996. Designa os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (CFS) e Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996.
Dispensa, a pedido, os servidores Maria Sueli Soares Lopes e Juvenil Enrique Cares das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os servidores Carlos Roberto Félix (CEL) e João Carlos Hohl Abrahão (CFS) como membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Cooredenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 28/03/1996.
Dispensa, a pedido, os servidores Regina Helena Ferraz Macêdo (ZOO) e Fabian Borghetti (CSF) das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/09/1995. Designa os servidores Fabian Borghetti (CSF) e Carlos Roberto Felix (CEL) para exercerem as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração. representando o conselho do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/09/1995, tendo em vista o constante do MEMO/IBD/136/95, datado de 19/09/1995.
Designa a servidora Cássia Rocha Bijos, para exercer a função de Secretário, no Instituto de Biologia.
Designa a servidora Maria Clotilde Henriques Tavares, para a função de Coordenadora do Centro de Primatologia, do Instituto de Biologia, junto a Fazenda Água Limpa.
Designa a servidor Zulmira Guerreiro M. Lacava, para a função de Coordenadora do Curso de Graduação emBiologia (FG-2), do Istituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Albanete Alves Burity para a função de secretária do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Lenise Aparecida M. Garcia e Iara Lucia Gomes Brasileiro como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, em representação aos docentes do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Felizardo Penalva da Silva e César Martins Sá como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Laércio Leonel Leite e Maria Fernanda Nince Ferreira como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os coordenadores do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa Maria Jânia Rodrigues Ferreira para exercer a função de Assistente.
Designa a servidora Linda Styer Caldas para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Mundayatan Haridasan para a função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Kleber Ferreira Costa da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 09/06/93.
Designa, a partir de 12/02/1993, a servidora Maria Fernanda Nince Ferreira, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Curso de Ciências Biológicas, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a partir de 31/08/92, o Senhor Raimundo Duarte, da função de representante das empresas das incubadoras junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o Senhor Moisés Jacobino de Morais. Dispensa, por término de mandato, a partir de 31/08/92, o professor Lúcio Salomon da função de representante da Faculdade de Tecnologia junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca. Reconduz os professores Luís Afonso Bermudez (CDT); Linda Styer Caldas (IBD); Kalil Skeff Neto (IED); e os Senhores Creso Villela - Secretária de Indústria, Comércio e Turismo do GDF; Rogério Pereira Dias - Secretário do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do GDF; Roberto Spolidoro - Comunidade Externa; e Ricardo Figueiredo Caldas - Fibra/Abai: para comporem o Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92.
Designa a servidora Maria do Nascimento e Braga para exercer a função de Secretária do Instituto de Ciências Biológicas.
Revoga o Ato da Reitoria nº 716/90. 2.Dispensa a Servidora Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretária, que exercia interinamente, no Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas. 2.Designa a Servidora Maria Aparecida de Camargo Souza para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Servidor João Rios Mendes da função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a Servidora Maria do Socorro Castro Soares Terrasan, para exercer a função de Secretária de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas e designa Maria Helena de Camargo Souza para essa função.
Designa Maria Aparecida do Nascimento e Braga para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas por um período.
Designa a Professora Zulmira Marques Lacava para exercer, pelo período de 2 anos, a função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Designa a Professora Iris Ferrari para exercer, pelo período de 2 anos, a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1),do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Designa o Servidor João Rios Mendes para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Departamento de Fitopatologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o professor Lacê Medeiros Breyer para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 503 e 552/89. Dispensa, a pedido, a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 502 e 550/89. Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Francisco Kleber M. de Azevedo para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação do Departamento de Ecologia, do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Adalgisa Moura Fernandes para responder pela Secretaria do Departamento de Genética e Morfologia, do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Marisa Dias de Carvalho para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Maridasan da função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antônio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Lauro Morhy (CEL) para exercer a função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer função de Subchefe do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Antonio José Andrade Rocha para exercer função de Chefe do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Armando Takatsu para exercer função de Subchefe do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Pedro Américo Cabral Senna para exercer função de Subchefe do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor José Carmine Dianese para exercer função de Chefe do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Sônia Nair Báo para exercer função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciência Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira, para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FC-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Djalma José Muniz para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas.