Fabíola Orlando Calazans Machado, matrícula Siape n. 2688226, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, no período de 15/03/2017 a 15/06/2017 (incluindo trânsito), para realizar curso de capacitação em inglês no Instituto de Línguas Europeias, em Brasília/DF, com ônus limitado, conforme Processo 23106.095162/2016¬19, correspondente a licença capacitação no país.
"SERGIO ANTONIO ANDRADE DE FREITAS, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior
na Fundação Universidade de Brasília, no período de 01/02/2017 a 04/02/2017 (incluindo trânsito), para
participar como avaliador de comissão de curso de graduação, em Natal/RN, correspondente a afastamento
no país com ônus limitado, conforme o processo nº 23106.005231/201783.
"
Anderson Luis Nunes Da Mata, matrícula Siape n. 1867895, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, no período de 01/03/2017 a 29/05/2017 (incluindo trânsito), para Realizar aperfeiçoamento em língua Alemã no Goethe Zentrum., em Brasília/DF, com ônus limitado, conforme Processo 23106.095129/2016¬81, correspondente a licença capacitação no país
Noris Costa Diniz, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017 (incluindo trânsito), para participar de banca examinadora na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife/PE, correspondente a afastamento no país com ônus limitado, conforme o processo nº 23106.007054/2017¬70.
"ANDRÉIA BORGES AVELAR DA SILVA, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior na
Fundação Universidade de Brasília, no período de 23/02/2017 a 26/02/2017 (incluindo trânsito), para
realizar visita acadêmica à Universidade Federal de Goiás para fins de pesquisa, em Goiânia/GO,
correspondente a afastamento no país, com ônus limitado, conforme o processo nº 23106.017843/2017‐
19."
Tomas De Aquino Guimaraes, matrícula Siape n. 3202199, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, no período de 01/03/2017 a 30/05/2017 (incluindo trânsito), para Organizar e Participar de Grupos Formais de Estudos, Grupos Focais, Oficinas de Trabalho, com Finalidade de Elaborar Projeto de Evento Cientifico em Administração da Justiça, em Brasília/DF, com ônus limitado, conforme Processo 23106.101429/2016‐14, correspondente à licença capacitação no país.
SIMONE APARECIDA LISNIOWSKI, matrícula Siape n. 1465549, ocupante do cargo de Professor
Magistério Superior na Fundação Universidade de Brasília, no período de 07/03/2017 a 06/03/2018
(incluindo trânsito), para PósDoutorado, em Brasília/DF, com ônus limitado, conforme Processo
23106.109997/201655, correspondente a afastamento no país.
GIANE REGINA PALUDO, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior na Fundação
Universidade de Brasília, no período de 05/03/2017 a 06/03/2017 (incluindo trânsito), para parĕcipar
como membro de banca examinadora, em Goiânia/GO, correspondente a afastamento no país com ônus
limitado, conforme o processo nº 23106.024093/2017‐31.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Lucília dos Santos,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenadora (FG-2) do Curso de Graduação (Diurno) do Instituto de Química (IQ) .
Declara vago, a partir de 22/07/2000, por falecimento, um cargo de Auxiliar de Enfermagem - código de vaga nº 630818 ,ocupado pela servidora Ceily Cristina Vieira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília (HUB) .
Dispensa, a pedido, a servidora Francisca Mesquita Lima,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Chefe da Divisão de Serviços Gerais (FG-3), da Biblioteca Central (BCE) .
Designa o servidor Walter Antunes Barrense,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Chefe de Serviços Gerais (FG-3), da Biblioteca Central (BCE) .
Procede à progressão funcional do professor Bergmann Morais Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação no Departamento de Biologia Celular, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV .
Dispensa, a pedido, o servidor Juan José Verdésio Bentachrt,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Geografia(GEA) .
Exonera, a pedido, a partir de 12/8/2000, a servidora Mirtes Teresa Mello de Oliveira,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Médico, código de vaga nº 708.075 com lotação no Hospital Universitário de Brasília (HUB) .
Dispensa,a pedido,a servidora Roseane da Costa Moura Pessoa,ocupante do cargo de Administrador,da função de Chefe da Divisão de Seleção (FG-3) da Biblioteca Central (BCE) .
Designa a servidora Marina Kiyomi Ito,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Nutrição Humana (FG-2) da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde (FSD) .
Procede à progressão funcional, por titulação, a partir de 02/08/2000, da servidora Moema da Silva Borges, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Auxiliar AE-3, com lotação no Departamento de Enfermagem,para o cargo de Professor Assistente AS-1 .
Designa o servidor Jorge Kat Sumi Ntyama,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais(CCA) .
Dispensa, a pedido, a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro,ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais,da função de Secretária (FG-2) do Gabinete do Reitor(GRE) .
Designa a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro,ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais,para exercer a função de Secretária (FG-1) do Gabinete do Reitor(GRE) .
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Márcia Flávia Santini Picarelli(FD),ocupante do cargo de Professor Assistente 1,matrícula 149497,referente ao período de 07/02/1997 a 06/10/1998 .
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um Criostato, que foi importado e registrado como bem da FUB, porém trata-se de Termo de Comodato entre a FUB e o CNPq .
Concede pensão federal, a partir de 18/07/2000, a Lavina Pereira de Morais Correa,a Edvar Morais Correa e a Edvaldo Morais Correa,esposa e filhos, respectivamente, do ex-servidor Edvar Correa Neto,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE nº 402.961, ocupante do cargo de Vigilante NI A III, com fundamento nos artigos 215, 216, §§ 1º e 2º; e 217, inciso 1, alínea a, e inciso II, alínea a, da Lei nº 8112/1990.
Designa a servidora Agatha Rita Doroteia Tavares Guerra,ocupante do cargo de Secretário Executivo,para exercer a função de Assistente de Direção (FG-3) da Faculdade de Medicina(FMD) .
Procede à progressão funcional,por titulação da servidora Marta Eduarda Tannuri,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Assistente AS 1,lotada no Departamento de Economia,para o cargo de Professor Adjunto 1 .
Autoriza a lotação secundária do professor Detlef Hans-Gert Walde,do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO),no Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS),pelo período de dois anos,a partir de 31/08/2000 . Define o percentual de 30% como máximo para a carga horária semanal do professor DetlefHans-Gert Walde junto ao CDS .
Dispensa,por não mais fazer parte do Conselho do Instituto de Ciências Sociais, o professor Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro(SOL) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Sociais,a partir de 04/09/2000 .
Dispensa,a pedido,o servidor Luiz Augusto Monnerat Celes,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica (PCL) .
Designa o professor Hugo Nicolas Nazareno (CIFMC) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,como representante dos Centros afins com as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão,a partir de 06/09/2000.
Designa a professora Felícia Johanson Carneiro(CEN) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Artes,a partir de 08/09/2000 .
Nomeia Marisa Cobbe Maass para o cargo de Professor Auxiliar MS A 1 (G) DE, código de vaga n° 0634197, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Artes Visuais, em vaga decorrente da aposentadoria de Fausto Delanne de Campos Fest, ocorrida em 30/1/94 .
Concede pensão federal, a partir de 30/07/2000, a Sônia Maria Azevedo Nóbrega Souza,esposa do ex-servidor Guinobaldo Correia Dantas do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília,matrícula no SIAPE nº 401724, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III,com fundamento nos artigos 215; 216, § 1º e 217, inciso I, alínea c, da Lei nº 8112/1990 .
Dispensa,a pedido,o servidor Cezar Martins de Sá,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação de Biologia Molecular (FG-2) do Departamento de Biologia Celular(CEL) .
Autoriza a cessão do servidor Márcio Martins Pimentel,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C (DE),matricula SIAPE nº 4049163,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Ministério das Minas e Energia (MIME), para exercer a função de Assessor do Diretor de Geologia e Recursos Minerais daquela Pasta .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),de uma microcentrífuga de bancada,marca Fisher Scientific, modelo 14,com capacidade de até 14000 rpm,acompanhada de dois rotores,que foi doada à FUB por pessoa fisica . Aloca o referido bem na carga do Agente Patrimonial do Curso de Ciências Farmacêuticas (FAR),da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados que foram adquiridos com recursos da FAP-DF,para alocá-los na carga do Agente Patrimonial dos Centros de Custo do IF e do CEL: um medidor de campomagnético,um posicionador de caminho ótico,uma impressora a jato de tinta,um monitor de vídeo colorido e um zip drive externo.
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados que foram doados à FUB pela Associação de Apoio à Pesquisa (AAP),para alocá-los na carga do Agente Patrimonial do Centro de Custo do CIFMC:um microcomputador,um monitor de vídeo,um teclado alfanumérico e um estabilizador .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),de um veículo GM,tipo Opala-SL, cor preta,quatro portas, a álcool,placa JFO 4207, ano e modelo 1988,que foi doado à FUB pela Procuradoria Regional da República -1ª Região . Aloca o referido bem na carga do Agente Patrimonial da Faculdade de Direito (FD) .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB), dos bens a seguir listados que foram localizados em vários Centros de Custo,sem o devido tombamento,para alocá-los na carga do Agente Patrimonial dos Centros de Custo do PAT/Depósito e IQ : dois arquivos de aço com 4 gavetas,uma mesa de centro e um condicionador de ar .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados,que foram montados pelo Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (CME),para alocá-los na carga do Agente Patrimonial dos Centros de Custo do CME,PAT e DCF .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados que foram doados à FUB pela Secretaria de Receita do Ministério da Fazenda,para alocá-los na carga do Agente Patrimonial dos Centros de Custo do SRH e do CEDOC .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),dos bens a seguir listados,que foram adquiridos com recursos de auxílio à pesquisa,para alocá-los na carga do Agente Patrimonial do Centros de Custo do LET e do SOL: um videocassete(LET),um videocassete(SOL),um televisor em cores,cinco microcomputadores,cinco monitores de vídeo,cinco teclados alfanuméricos,dez estabilizadores eletrônicos,quatro impressoras a jato de tinta e um no break .
Dispensa,a pedido,a servidora Enilde Leite de Jesus Faulstich,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV) .
Dispensa,a pedido,a servidora Heloísa Maria Moreira Lima de Almeida Salles,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV) .
Procede à progressão funcional do professor Edgar Merchán Hamann,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-1,com lotação no Departamento de Saúde Coletiva,para a classe de Professor Adjunto MSC-II, a partir de 13/09/2000.
Procede à progressão funcional do professor Milton Luiz Siqueira,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, com lotação no Departamento de Engenharia Mecânica,para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 13/09/2000 .
Procede à progressão funcional do professor Guilherme Fernandes Neto,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-I,com lotação na Faculdade de Direito,para a classe de Professor Assistente MSB-II, a partir de 13/09/2000 .
Dispensa,por término de mandato, a professora Enilde Leite de Jesus Faulstich (LIV) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,como representante do Conselho do Instituto de Letras,a partir de 27/08/2000.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, dos bens constantes da relação enviada anexa ao Memo. PAT nº 195/2000,que,de acordo com os Relatórios de Vistoria do Centro de Manutenção de Equipamentos (CME), são de reparo antieconômico.
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Dias Costa Junior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) .
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Dias Costa Junior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS da função de Subchefe do Departamento de Odontologia(ODT) .
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília(FUB),de um radio modem satelline,que foram doados à FUB/SIS pela Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization(CTBTO) . Aloca o referido bem na carga do Agente Patrimonial do Observatório Sismológico (SIS) .
Designa a professora doutora Sylvia Ficher,do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo(THAU-FAU/UnB), para exercer a função de membro do Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasília, com mandato de dois anos,a partir de 21/09/2000 .
Dispensa,por término de mandato,os professores Terezinha de Camargo Viana (IP/PCL) e Gerson Américo Janckzura (IP/PPB) das funções de membros titular e suplente,respectivamente,junto ao Conselho de Administração,como representantes do Conselho do Instituto de Psicologia,a partir de 25/09/2000 . Designa as professoras Silviane Barbato (IP/PED) e Rachel Nunes da Cunha (IP/PPB) para exercerem as funções de membros titular e suplente,respectivamente, junto ao Conselho de Administração,como representantes do Conselho do Instituto de Psicologia,a partir de 25/09/2000.
Dispensa,por término do mandato,o servidor Charles Curt Mueller,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe (FG-l) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Scott Randall Paine,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer, pro tempore,a função de Subchefe do Departamento de Filosofia(FIL) .
Designa o servidor Basílio Mandes da Rocha,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Secretário do Curso de Graduação(FG-4) do Instituto de Psicologia(IPD).
Dispensa,a pedido,a servidora Ellen Fensterseifer Woortmann,ocupante do cargo de Professora Adjunta MS,da função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Sociais (ICS).
Concede pensão federal,a partir de 04/09/2000,a Sonia de Sousa Gonçalves Cavalcanti Corrêa,Natalia de Sousa Gonçalves Cavalcanti Corrêa e Vítor de Sousa Gonçalves Cavalcanti Corrêa,esposa e filhos, respectivamente, do ex-servidor Luiz Eduardo Cavalcanti Corrêa,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE nº 403587,ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A 1H,com fundamento nos artigos 215,216, §§ 1, 2 e 22, e 217, inciso 1, alínea a,e inciso II, alínea a, da Lei nº 8112/1990.
Autoriza a incorporação,ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB),os bens a seguir listados que foram doados à FUB pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE),para alocá-los na carga do Agente Patrimonial do Centro de Custo da UnB Virtual:uma antena parabólica,um estabilizador,um rebobinador e um videocassete.
Designa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Assistente da Direção (FG-2) da Faculdade de Educação(FE).
Dispensa,por término de mandato,o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Pedro WGilson Granjeiro de Oliveira,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a América Latina e Caribe para a cIasse/padrão NI C V.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Angela Marta Rogerio de Miranda Pontes,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Instituto de Artes para a classe/padrão NI C IV.
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Antonio Djalma Santos,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Técnico em Laboratório,com lotação no Departamento de Genética e Morfologia para a classe/padrão NI B V.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Fabiana Luzia de Rezende,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação no Departamento de Ciências da Informação e Documentação para a classe/padrão NI C III.
Proceder à progressão funcional, por mérito, da servidora Marly da Silva Barros,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Técnico em Música, com lotação no Departamento de Música para a classe/padrão NI B I.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Lucila Souto Mayor Rondon de Andrade,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Técnico Desportivo, com lotação na Diretoria de Esportes para a classe/padrão NS B III.
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Ricardo Coelho da Silva,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Centro de Documentação para a classe/padrão NI B V.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Auxiliar Operacional,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NI B H.
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Frederico Rodrigues de Siqueira,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Auditor, com lotação na Auditoria para a classe/padrão NS D V.
Dispensa,a pedido,o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretário(FG-2) da Vice-Reitoria(VRT).
Procede à progressão funcional do professor Ebnezer Maurílio Nogueira da Silva,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-111,com lotação no Departamento de Música, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV,a partir de 13/10/2000.
Designa o professor Fernando Albuquerque de Oliveira (IF) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário (CONSUNI),como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 13/10/2000.
Designa o professor Adalberto Corrêa Café Filho(FIT/IB) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário(CONSUNI), como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,a partir de 13/10/2000.
Designa o professor Antônio José Escobar Brussi(POL/IPR) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário (CONSUNI),como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,a partir de 13/10/2000.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Gerente de Processos e Atendimento ao Público(FG-3) da Subsecretaria de Comunicação Administrativa(SCA).
Dispensa,a pedido,o servidor Eugênio José Guilherme de Aragão,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador de Graduação do Curso de Direito - Diurno (FG-2) da Faculdade de Direito (FD).
Designa a servidora Márcia Flávia Santini Picarelli,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Coordenador de Graduação do Curso de Direito - Diurno da Faculdade de Direito (FD), sem prejuízo de suas atuais atribuições.
Procede à progressão funcional,por titulação,do servidor Vicente de Paulo Quintella Barcellos,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Assistente AS-2,com lotação no Departamento de Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo (PRO),para o cargo de Professor Adjunto 1.
Dispensa,a pedido,o professor Adauto João Pulcinelli(FEF) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação,de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física,a partir de 19/10/2000 .
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Lucicledes Marta do Nascimento,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Servente de Limpeza, com lotação na Prefeitura do Campus para a classe/padrão NA C IV.
Procede à progressão funcional,por mérito,do servidor Ricardo Coelho da Silva do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Centro de Documentação para a classe/padrão NI A I.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Zunilia Maria Mendonça Viriato do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Assistente em Administração,com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças para a classe/padrão NI C V.
Procede à progressão funcional,por mérito,da servidora Regiane Gomes,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Atendente de Consultório,com lotação no Hospital Universitário de Brasília para a classe/padrão NA C IV.
Concede pensão federal,a partir de 28/09/2000,a Regina Hosana de Oliveira Schwartz,a Sarah Regina Oliveira de Souza,a Stephanie de Oliveira Schwartz e a Nathan Henry Theodore,esposa e filhos, respectivamente,do ex-servidor Stephen Lee Schwartz,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,matrícula no SIAPE nº 402706,ocupante do cargo de Professor Adjunto DE MS (D) C IV com fundamento nos artigos 215;216,§§ 12 e 2;e 217,incisos 1,alínea a, e II, alínea b; da Lei nº 8112 de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos ocupante do cargo de Professor Assistente 1,matricula 150363,com lotação na Faculdade de Direito referente ao período de 12/09/1997 a 30/04/1999.
Autoriza a lotação secundária do professor Juan José Verdesio Bentacurt da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) no Departamento de Geografia (GEA),a partir de 25/10/2000. Define o percentual de 50% como máximo para a carga horária semanal do professor Juan José Verdesio Bentancurt no GEA.
Procede à progressão funcional do professor Flamínio Levy Neto, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação,ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II,com lotação no Departamento de Engenharia Mecânica,para a classe de Professor Adjunto MSC-III,a partir de 30/10/2000.
Procede à progressão funcional da professora Ana Maria Resende Junqueira,do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I,com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária,para a classe de Professor Adjunto MSC-II,a partir de 30/10/2000.
Designa o servidor José Wilson Corrêa Rosa,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO).
Designa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, Professora Adjunto. para exercer a função de Coordenadora do Curso de Extensão (FO-2) do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa, o servidor Gilmar Castelo Branco de Oliveira, Analista de Sistemas, da função de Chefe do Serviço de Comercialização (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Designa a servidora Maristela Abad, Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe do Serviço de Comercialização (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Sadek Crisostomo Absi Alfaro, Professor Adjunto, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Designa o servidor José Carlos Balthazar, Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe (FG-l) do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Declara aposentado, Décio dos Santos Pinto, Professor Titular, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Odontologia com proventos proporcionais.