Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do Titular Balsem Pinelli Júnior de 12/1/2009 a 3/2/2009.
Designa a servidora Maria Inês Gandolfo Conceição, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do Titular Balsem Pinelli Júnior; de 5/1/2009 a 11/1/2009.
Designa o servidor Carlos Alberto Ribeiro de Brito Filho, ocupante do cargo de Psicólogo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor César Augusto Melo e Silva, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, para exercer a função de Chefe do Centro de Fisioterapia e Reabilitação do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Daniel Marcus Ribeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Designa a servidora Marília Augusta de Freitas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central.
Designa a servidora Aldina da Silva Campos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Seção de Legisação e Dados Estatísticos da Secretaria de Administração Acadêmica.
Designa o servidor Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Designa o servidor Luiz Gallina Neto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Designa o Cláudio Gottschalg Duque, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação de Documentação.
Designa a Elmira Luiza Melo Soares Simeão, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Designa a Roberta Ferro de Godoy, ocupante do cargo Professor Adjunto, para exercer a função de Vice-Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa a Christine Souza Martins, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa a Neria Lourenço, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Fernando Silva.
Designa a Ana Claúdia de Freitas Ramalho, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Secretária do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Música.
Designa a Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros.
Designa o Hartmut Günther, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Kátia Elizabeth Puente Palácios.
Designa a Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda.
Designa o Li Weigang, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Sônia Marise Salies Carvalho, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação.
Designa o Anderson Luis Ferfoglia, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de férias do titular João de Souza Borges.
Designa a Cláudia Estrêla Pôrto, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de afastamento do titular Andrey Rosenthal Schlee.
Designa a Walméria Rodrigues da Cunha e Faria, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenadora Acadêmico-Administrativo do Decanato de Ensino de Graduação.
Designa o Domingos Sávio Coelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe pro tempore, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Designa o professor Norberto Abreu e Silva Neto para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos órgãos Complementares.
Designa o professor Athail Rangel Pulino Filho para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos Centros.
Designa a Gardênia da Silva Abbad, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Coordenadora de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, durante o período de afastamento da titular Angela Maria de Oliveira Almeida.
Designa a Maria Bernadete Cota Rolins, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora do Centro de Documentação da UnB, durante o período de licença médica do titular José Carlos Andreoli.
Designa o Brasilmar Ferreira Nunes, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Sociais, durante o período de afastamento do titular Gustavo Sérgio Lins Ribeiro.
Designa o Rômulo Arthor da Silva, para a função de membro suplente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Designa o Athail Rangel Pulino Filho, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, para exercer a função de Diretor do Centro de Educação a Distância e revoga o Ato da Reitoria nº 588/2008.
Designa o José Angelo Belloni, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretor do Centro de Pesquisa e Opinião Pública.
Designa o Professor Leonardo Lazarte para representar a Universidade de Brasília no Comitê Gestor da Rede Comunitária de Educação e Pesquisa/REDECOMEP-DF e designa o Professor Jacir Luiz Bordim para representar a Universidade de Brasília no Comitê Técnico da REDECOMEP-DF e revoga o Ato da Reitoria nº 31/2006.
Dispensa o Thiago MaroreIIy Quirino de Aragão da função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante discente dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília e designa a discente Luísa de Azevedo Nazareno para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Dispensa a professora Mariza Veloso Motta Santos da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Sociais e designa a professora Lia Zanotta Machado para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Sociais.
Dispensa o André Felipe Seixas Trindade da função de membro titular do Conselho de Administração, como representante discente dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília e designa Raduan Eugênio Houssak Van Velthem Meira e Danniel Gobbi Fraga para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Admin;stração, corno representantes discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Dispensa os professores André Luiz Aquere de Cerqueira e Sousa e José Marcelo Imaria Encirias das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia e designa os professores Jeanine Maria Felfili Fagg e José Camargo da Costa para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Designa a Symone Rodrigues Jardim, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Apoio à Reorganização Curricular e Avaliação de Cursos do Decanato de Ensino de Graduação.
Designa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Coordenador de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Designa o Arley Marques Cançado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente do Vice-Reitor, durante os períodos de férias do titular Carlos Vieira Mota.
Dispensa os professores Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende e Ana Cristina de David das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representames dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Educação Física e Designa o professor Glauco Falcão de Araújo Filho para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como represeitante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Educação Físca.
Designa o Oscar Luis Ferreira, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo.
Designa a Marta Emilia Teixeira, ocupante do cargo de Administrador, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Assessora do Reitor.
Dispensa o Márcio Martins Pirnentel, Professor Titular do quadro permanente da Fundação Universidade de Brasília da função de Presidente da Banca Examinadora de Professor Associado e Designa o Antonio Cleves Nunes Oliveira, Professor Titular do quadro permanente da Fundação Universidade de Brasília para a função de Presidente da Banca Examinadora de Professor Associado.
Designa a Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Designa os professores Nilson Francisquini Botelho e Augusto César Bittencourt Pires às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Geociências.
Dispensa o professor Albino Verçosa de Magalhães da função de membro suplente do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Medicina e designa o professor Antônio Carlos Rodrigues da Cunha à função de membro suplente do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Medicina.
Designa os professores Adalene Moreira Silva e Augusto César Bittencourt Pires para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os professores Adalene Moreira Silva e Augusto César Bitencurt Pires para a função da membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Geociências.
Dispensa os professores Ícaro Camargo Batista e Cleudson Nery de Castro das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Medicina e designa os professores Cleudson Nery de Castro e Leopoldo Luiz dos Santos Neto para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Medicina.
Designa o Luiz Gonzaga Figueiredo Motta, ocupante do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social, do Gabinete do Reitor.
Designa a Adalene Moreira Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa o José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Secretário do Curso de Graduação em Arquivologia Noturno do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Designa a Wânia Cristina de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia, durante o período de licença capacitação da titular Eliane Maria Fleury Seidl.
Designa o Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de licença médica da titular limara Delma Lustosa Bastos.
Designa o Ailson Aristarco de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Gerente de Operações e Informações Financeiras da Secretaria de Recursos Humanos.
Designa a Evandra Cristina de Castro, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para exercer a função de Assistente de Direção do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares.
Designa a Sylvia Helena Cintrão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa o André Luís Gomes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa o Cláudio Vaz Tôrres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa.
Designa o Antônio Carlos Pedroza, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Assessor do Reitor.
Designa os discentes Raoni Japiassu Merisse, Natália Stanzioni Cabezas Enciso, Catharina Villela Costa Lincoln e Fernanada Mac-Ginity Moraes Rego para as funções de membros titulares e os discentes Márcia Santos Severino, Raiana Carolina Lopes Barbalho, Mauro Faria de Lima Filho e Thiago Martorelly Quirino de Aragão para as funções de membros suplentes, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Designa o Jeremias Silva Bastos Filho, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Coordenador Acadêmico-Administrativo do Decanato de Ensino e Graduação.
Designa a Denise Imbroisi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora Geral de Graduação do Decanato de Ensino e Graduação.
Designa o Francisco Parente Timbó, ocupante do cargo de Técnico de Técnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid.
Designa o Leonam Luiz Guimarães, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira.
Designa o Athail Rangel Pulino Filho, ocupante do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretor do Centro de Educação a Distância.
Designa os professores Diva do Couto Gontijo Muniz e Néio Lúcio de Oliveira Campos às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o José Eduardo Pereira Soares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Designa a Gláucia Maria Gleibe de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Diretora de Projetos do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa o Sérgio Koide, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a Maria de Fátima Bruno de Faria, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da UnB-Faculdade de Planaltina.
Designa a Mona Lisa Lobo de Souza Choas, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para exercer a função de Diretora de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa o Pastor WiIIy Gonzales Taco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Transportes do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa o Marcelo Ladeira, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática.
Designa a Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Afonso de Souza.
Designa a professora Vanessa Carvalho do Andrade para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Física.
Designa os professores Carlos Benedito Martins e Wilson Trajano Filho às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Sociais.
Designa o Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa o José Augusto Abreu Sá Fortes, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Secretário de Empreendimentos Imobiliários.
Designa o Tarcisio Marciano da Rocha Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pós-Graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Designa a Priscila América Solis Mendez Barreto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciência da Computação.
Designa a Tatiane Ferreira Gomes para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília.
Designa a Albene Minam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão pro tempore do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Albene Minam Ferreira Menezes, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação do Departamento de História.
Designa o Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo.
Designa o Brasilmar Ferreira Nunes, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Sociais, durante o período de afastamento do titular Gustavo Sérgio Lins Ribeiro.
Designa o Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Marfins.
Designa o Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins.
Designa o Osvanildo Lourenso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus.
Designa o Aguinaldo Morais Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Prevenção contra Incêndio da Prefeitura do Campus.
Designa o Maurício Sabino de Araújo Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus.
Designa o José Sérgio de Souza, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campus.
Dispensa as professoras Eliane Said Dutra e Dâmaris Silveira das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Ciências da Saúde e Designa as professoras Dâmaris Silveira e Eliete Neves da Silva para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a Norma Sueli de Jesus Araújo, ocupante do cargo de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Assessora do Reitor.
Dispensa a Senhora Angela Lima da função de Gestora Financeira da Unidade Gestora Centro de Seleção e de Promoção de Eventos e designa a Rosalina Pereira para exercer a função de Gestora Financeira da Unidade Gestora Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa a Lúcia Leite de Mesquita Wolney, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretora de Administração e Logística da Prefeitura do Campus.
Designa a Rita de Cássia Nonato Ribeiro, ocupante do cargo de Telefonista, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Coordenadora de Operações da Prefeitura 1 do Campus.